Indirizzo
c/o Vigier Management AG
Wylihof 24, Deitingen
4542 Luterbach
Informazioni su Ravlied Holding AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Ravlied Holding AG
- Ravlied Holding AG ha sede a Luterbach ed è attiva. Essa opera nel ramo «Esercizio delle altre istituzione finanziario».
- C'é 3 persone nella dirigenza.
- Il 07.08.2023 l’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata modificata per ultimo. In “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’IDI segnalata è CHE-114.459.204.
Dirigenza (3)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
15.08.2008
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Deitingen
Ufficio del registro di commercio
SO
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.3.032.845-4
IDI/IVA
CHE-114.459.204
Ramo economico
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an anderen Industrie- und Handelsgesellschaften sowie Finanzierungen im In- und Ausland. Kann alle Tätigkeiten ausüben, die mit diesem Zweck direkt oder indirekt zusammenhängen, Patente, Handelsmarken und technische und industrielle Kenntnisse erwerben, verwalten und übertragen, ferner im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und Tochtergesellschaften gründen sowie Grundstücke im In- und Ausland erwerben, verwalten und veräussern.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Fidirevisa SA | Lugano | 21.08.2008 | 15.09.2009 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Ravlied Holding AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005811066, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Ravlied Holding AG, in Deitingen, CHE-114.459.204, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 27 vom 08.02.2023, Publ. 1005673065).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nater, Cédric, von Winterthur, in Aarberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zürcher, Christian, von Trubschachen, in Moosseedorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005673065, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Ravlied Holding AG, in Deitingen, CHE-114.459.204, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 184 vom 24.09.2019, Publ. 1004722572).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Löffel-Leuenberger, Marlise, von Worben, in Egerkingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004722572, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Ravlied Holding AG, in Deitingen, CHE-114.459.204, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 17.07.2015, S.0, Publ. 2275653).
Statutenänderung:
17.09.2019.
Aktienkapital neu:
CHF 23'000'000.00 [bisher: CHF 10'000'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 23'000'000.00 [bisher: CHF 10'000'000.00].
Aktien neu:
23'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 10'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung betreffend die beabsichtigte Sachübernahme bei der Gründung der Gesellschaft vom 14.08.2008 ist im Sinne von Art. 628 Abs. 4 OR aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung 185'000 Namenaktien zu MRO 10'000.00 der B.S.A. CIMENT S.A., in Nouakchott (Mauretanien) zum Preis von MRO 1'850'000'000.00 zu übernehmen.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sidos, Guy, französischer Staatsangehöriger, in Lyon (FR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Epple, Lukas, von Untereggen, in Biel/Bienne, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Nater, Cédric, von Winterthur, in Aarberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.