Informazioni su R-Plan AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu R-Plan AG
- R-Plan AG opera nel settore «Uffici di architettura e ingegneria» ed è attualmente attiva. La sede è a Stans.
- L’azienda è stata costituita nel 05.05.1992.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è stata effetuata il 21.05.2021. Nella rubrica “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- R-Plan AG è iscritta nel cantone NW con l’IDI CHE-103.578.649.
- air-connect International AG, BAVARIA INVESTMENT CONTROL AG, BDO AG hanno lo stesso indirizzo come R-Plan AG.
Dirigenza (3)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
René Rinderknecht,
Magdalena Rinderknecht-von Holzen,
Rico Alexander Rinderknecht
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
05.05.1992
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Stans
Ufficio del registro di commercio
NW
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-150.3.001.151-5
IDI/IVA
CHE-103.578.649
Ramo economico
Uffici di architettura e ingegneria
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Zweck der Gesellschaft ist: Ausführung von Entwurfs-, Planungs- und Beratungsaufträgen bei Innenausbauten, Umbauten und Renovationen; Handel mit Waren aller Art, insbesondere mit Baumaterialien. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt zusammenhängen, Liegenschaften sowie Immaterialgüterrechte erwerben, verwerten, belasten oder veräussern, Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an Unternehmungen beteiligen oder sich mit solchen Unternehmungen zusammenschliessen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
BDO AG | Stans | 22.02.2006 | 07.10.2012 | |
W. Herrmann Treuhand AG | Stans | <2004 | 21.02.2006 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: R-Plan AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005188484, Ufficio del registro di commercio Nidvaldo, (150)
R-Plan AG, in Stans, CHE-103.578.649, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 03.11.2020, Publ. 1005013669).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rinderknecht, Rico, von Romoos, in Engelberg, mit Einzelunterschrift [bisher: in Luzern].
Numero di pubblicazione: HR02-1005013669, Ufficio del registro di commercio Nidvaldo, (150)
R-Plan AG, in Stans, CHE-103.578.649, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 25 vom 06.02.2019, Publ. 1004559759).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frank, Tamara, von Ennetbürgen, in Ennetbürgen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Reich, Patrick, von Neckertal, in Hochdorf, mit Kollektivprokura zu zweien;
Reinhard, Remo, von Kerns, in Alpnach, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schmid, Reto, von Hünenberg, in Oeschgen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rinderknecht, René, von Romoos, in Stans, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Rinderknecht-von Holzen, René, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Rinderknecht, Magdalena, von Romoos, in Stans, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1004559759, Ufficio del registro di commercio Nidvaldo, (150)
R-Plan AG, in Stans, CHE-103.578.649, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 209 vom 29.10.2018, Publ. 1004485686).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Odermatt, Peter, von Dallenwil, in Stans, mit Kollektivprokura zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.