Informazioni su R. Berner GmbH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu R. Berner GmbH
- R. Berner GmbH ha sede a Hirschthal ed è attiva. Essa opera nel ramo «Produzione di vetro e ceramica».
- La dirigenza dell’azienda R. Berner GmbH fondata il 05.08.2004 è composta da una persona.
- Tutte le modifiche passate possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF. L’ultima modifica nel registro di commercio c’è stata il 16.07.2014.
- R. Berner GmbH è iscritta nel cantone AG con l’IDI CHE-111.957.084.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
05.08.2004
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Hirschthal
Ufficio del registro di commercio
AG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-400.4.025.730-1
IDI/IVA
CHE-111.957.084
Ramo economico
Produzione di vetro e ceramica
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Erstellen von keramischen Wand- und Bodenbelägen; die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie Grundstücke erwerben, verwalten, belasten, vermieten und veräussern.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: R. Berner GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1616953, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
R. Berner GmbH, in Muhen, CHE-111.957.084, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 124 vom 01.07.2009, S. 3, Publ. 5103474).
Statutenänderung:
01.07.2014.
Sitz neu:
Hirschthal.
Domizil neu:
Wuhrweg 8, 5042 Hirschthal.
Zweck neu:
Erstellen von keramischen Wand- und Bodenbelägen;
die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie Grundstücke erwerben, verwalten, belasten, vermieten und veräussern.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berner, Reto, von Unterkulm, in Hirschthal, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Muhen und mit 2 Stammanteilen zu je CHF 10'000.00].
Numero di pubblicazione: 5103474, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
R. Berner GmbH, in Muhen, CH-400.4.025.730-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 154 vom 11.08.2004, S. 1, Publ. 2400098). Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 15.05.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zimmerli, Andrea, von Oftringen, in Muhen, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berner, Reto, von Unterkulm, in Muhen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 10'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00].
Numero di pubblicazione: 2400098, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
R. Berner GmbH, in Muhen, CH-400.4.025.730-1, Tannacker 3, 5037 Muhen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
3.08.2004.
Zweck:
Erstellen von keramischen Wand- und Bodenbelägen;
kann Zweigniederlassungen errichten, sich bei Unternehmen beteiligen sowie Wertschriften erwerben, verwalten und verkaufen.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Berner, Reto, von Unterkulm, in Muhen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--;
Zimmerli, Andrea, von Oftringen, in Muhen, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.