Informazioni su Queloz SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Queloz SA
- Queloz SA opera nel settore «Fabbricazione di strumenti di misurazione e controllo» ed è attualmente attiva. La sede è a Saignelégier.
- La dirigenza dell’azienda Queloz SA fondata il 04.05.1938 è composta da 8 persone.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è avvenuta il 26.08.2024. Tutte leiscrizioni nel registro di commercio possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF.
- L’azienda è iscritta nel registro di commercio del cantone JU con l’IDI CHE-102.339.042.
Dirigenza (8)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Marcel Anatole Gerber,
Philippe Yves Robert Douchet,
Philipp Reto von Bueren
i più recenti aventi diritto di firma
Marcel Anatole Gerber,
Matthias Benjamin Walther,
Stephan Zurbuchen,
Baanuja Rajakulendran,
Philippe Yves Robert Douchet
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
04.05.1938
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Saignelégier
Ufficio del registro di commercio
JU
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-674.3.000.097-4
IDI/IVA
CHE-102.339.042
CHE-408.323.443 IVA
Ramo economico
Fabbricazione di strumenti di misurazione e controllo
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Fabrication et commerce de tous produits dans les secteurs de l'horlogerie et de la mécanique; accorder des prêts, des financements et d'autres prestations commerciales ou financières aux actionnaires directs ou indirects, à leurs proches, aux filiales directes ou indirectes que ceux-ci détiennent, à d'autres sociétés dont ceux-ci détiennent des actions ou à toutes tierces personnes; fournir des sûretés ou des garanties, en particulier au moyen de nantissements, de transferts fiduciaires d'actifs de la société ou de tout autre type de sûreté ou garantie, en faveur d'engagements et dans l'intérêt des actionnaires directs ou indirects, de leurs proches, des filiales directes ou indirectes que ceux-ci détiennent, à d'autres sociétés dont ceux-ci détiennent des actions ou à toutes tierces personnes.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Ernst & Young AG | Zürich | 14.10.2011 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
W. Wannier SA en liquidation | Delémont | <2004 | 13.10.2011 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Queloz SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006114594, Ufficio del registro di commercio Giura, (670)
Queloz SA, à Saignelégier, CHE-102.339.042, société anonyme (No. FOSC 78 du 23.04.2024, Publ. 1006016115).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Malkov, Dimitriy, de Bellinzona, à Tramelan, avec signature collective à deux.
Numero di pubblicazione: HR02-1006016115, Ufficio del registro di commercio Giura, (670)
Queloz SA, à Saignelégier, CHE-102.339.042, société anonyme (No. FOSC 46 du 07.03.2023, Publ. 1005695255).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Tramaux, David Emmanuel, de La Ferrière, à Chézard-St-Martin (Val-de-Ruz), membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Gerber, Marcel Anatole, de Langnau im Emmental, à Ipsach, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux.
Numero di pubblicazione: HR02-1005695255, Ufficio del registro di commercio Giura, (670)
Queloz SA, à Saignelégier, CHE-102.339.042, société anonyme (No. FOSC 146 du 30.07.2021, Publ. 1005262211).
Inscription ou modification de personne(s):
Malkov, Dimitriy, de Bellinzona, à Tramelan, avec signature collective à deux;
Walther, Matthias Benjamin, de Basel, à Lausen, avec signature collective à deux;
Zurbuchen, Stephan, de Habkern, à Heimenhausen, avec signature collective à deux.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.