Indirizzo
c/o E.Schneider
avenue Peschier 8
1206 Genève
Informazioni su Quan Conseils SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Quan Conseils SA
- Quan Conseils SA con sede a Genève è attiva. Quan Conseils SA è attiva nel ramo «Servizi per banche e istituti di credito».
- L’azienda è stata costituita nel 08.03.2000 e ha una persona nella dirigenza.
- Tutte le mutazioni all'iscrizione nel registro di commercio si trovano su “Comunicati”. L’ultima modifica è avvenuta il 03.12.2015.
- Quan Conseils SA è iscritta nel cantone GE con l’IDI CHE-101.221.254.
Dirigenza (1)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
08.03.2000
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Genève
Ufficio del registro di commercio
GE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-660.0.569.000-7
IDI/IVA
CHE-101.221.254
Ramo economico
Servizi per banche e istituti di credito
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
assistance et conseil en matière financière, notamment en matière d'investissements, notamment dans des sociétés actives dans les domaines technologiques, en particulier le commerce électronique et la télécommunication.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Fiduciaire Tecafin SA | Genève | 17.11.2005 | 08.11.2015 | |
Partner SA, Société Fiduciaire | Genève | <2004 | 16.11.2005 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Quan Conseils SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2518189, Ufficio del registro di commercio Ginevra, (660)
Quan Conseils SA, à Genève, CHE-101.221.254 (FOSC du 09.11.2015, p. 0/2470909). Statuts modifiés le 26.11.2015 sur des points non soumis à publication. Selon déclaration du 16.11.2015, il est renoncé à un contrôle restreint.
Numero di pubblicazione: 2470909, Ufficio del registro di commercio Ginevra, (660)
Quan Conseils SA, à Genève, CHE-101.221.254 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225832). Fiduciaire Tecafin SA n'est plus organe de révision.
Numero di pubblicazione: 3108166, Ufficio del registro di commercio Ginevra, (660)
Quan Conseils SA, à Genève, CH-660-0569000-7, assistance et conseil en matière financière, etc. (FOSC du 24.12.2001, p. 10152). Partner SA, Société Fiduciaire n'est plus réviseur.
Nouveau réviseur:
Fiduciaire Tecafin SA, à Genève.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.