Età dell'azienda
-Fatturato in CHF
-Capitale in CHF
-Collaboratori
-Marchi attivi
-Indirizzo
Industrie Neuhof 21
3422 Kirchberg BE
Informazioni su Qualicon Personalzertifizierung AG in Liquidation
Non sono disponibili informazioni perché l’azienda e stata cancellata.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleInformazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
24.05.1991
Cancellazione dal registro delle imprese
21.12.2011
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Kirchberg (BE)
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-053.3.000.854-6
IDI/IVA
CHE-102.599.040
Ramo economico
Servizi per consulenza manageriale
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Tätigkeit in der Zertifizierung von Personal, insbesondere von Qualitätssicherungs-Fachleuten, -Leitern bzw. Qualitätsmanagern und Auditoren. Ein allfälliger Nebenzweck ist aus den Statuten ersichtlich.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Qualicon Personalzertifizierung AG
- Qualicon Technik AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Qualicon Personalzertifizierung AG in Liquidation
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 6469076, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Qualicon Personalzertifizierung AG in Liquidation, in Kirchberg BE, CH-053.3.000.854-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 09.07.2009, S. 4, Publ. 5125022). Die Liquidation ist beendet. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Numero di pubblicazione: 5125022, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Qualicon Personalzertifizierung AG, in Kirchberg BE, CH-053.3.000.854-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 181 vom 18.09.1998, S. 6453).
Statutenänderung:
24.06.2009.
Firma neu:
Qualicon Personalzertifizierung AG in Liquidation.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmungen über die Sacheinlage im Zusammenhang mit der Gründung vom 06.05.1991 wurde in den Statuten gestrichen.] [gestrichen: Sacheinlage: gemäss Sacheinlagevertrag vom 06.05.1991 übernimmt die Gesellschaft von der 'Qualicon AG', in Kirchberg BE, gewisse Aktiven (Debitoren, Rohmaterial, Halbfabrikate, angefangene Arbeiten, Mobilien, Einrichtungen, Apparate, Werkzeuge und Fahrzeuge) zum Preis von CHF 285'281.80, wofür 200 Namenaktien zu CHF 500 ausgegeben und dem Sacheinleger eine Forderung von CHF 185'281.80 in den Büchern der Gesellschaft gutgeschrieben wird.].Vinkulierung neu: [Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. [gestrichen: Vinkulierung: Die Uebertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.].Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 24.06.2009 aufgelöst. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 24.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lüthi, Mirco, von Signau, in Burgdorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lüthi, Peter, in Ostermundigen, Revisionsstelle;
Muster, Christian, von Lützelflüh, in Burgdorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wornhard, Max, von Untereggen, in Gümligen (Gemeinde Muri bei Bern), Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Muster, Andreas, von Lützelflüh, in Kirchberg BE, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüthi, Peter, von Interlaken, in Schliern bei Köniz, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Qualicon Personalzertifizierung AG, in Kirchberg BE, Tätigkeit in der Zertifizierung von Personal, insbesondere von Qualitätssicherungs-Fachleuten, -Leitern usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr.35 vom 20.02. 1998, S.1272).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Muster, Christian, von Lützelflüh, in Burgdorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident];
Wornhard, Max, von Untereggen, in Gümligen, Gemeinde Muri bei Bern, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Wörnhard, Max, in Gümligen, Gemeinde Muri b.Bern, Geschäftsführer];
Muster, Andreas, von Lützelflüh, in Kirchberg BE, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.