Informazioni su Propify AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Propify AG
- Propify AG con sede a Bern è una Società anonima nel ramo «Fornitura di servizi informatici». Propify AG è attiva.
- Il dirigenza è composto da ha una persona. L’azienda è stata costuita nel 04.10.2019.
- L’azienda ha modificato l’iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 09.05.2023, su “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’IDI segnalata è CHE-485.213.664.
- admire GmbH, Archify AG, Creasquare GmbH hanno lo stesso indirizzo come Propify AG.
Dirigenza (1)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
04.10.2019
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Bern
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-036.3.079.042-2
IDI/IVA
CHE-485.213.664
Ramo economico
Fornitura di servizi informatici
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, Herstellung sowie den Vertrieb von Applikationen und damit verbundenen Tätigkeiten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Propify AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005741516, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Propify AG, in Bern, CHE-485.213.664, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 25 vom 06.02.2023, Publ. 1005670382).
Domizil neu:
Eigerstrasse 73, 3007 Bern.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Muhaxheri, Ylber, von Bern, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005670382, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Propify AG, in Bern, CHE-485.213.664, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 195 vom 09.10.2019, Publ. 1004733533).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Khan, Gianluca, von Lumnezia, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR01-1004733533, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Propify AG, in Bern, CHE-485.213.664, Effingerstrasse 65, 3008 Bern, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
03.10.2019.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, Herstellung sowie den Vertrieb von Applikationen und damit verbundenen Tätigkeiten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 150'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 150'000.00.
Aktien:
3'000 Namenaktien zu CHF 50.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
per Brief oder E-Mail.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 03.10.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Muhaxheri, Ylber, von Bern, in Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Khan, Gianluca, von Lumnezia, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.