Informazioni su Prodemco S.A.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Prodemco S.A.
- Prodemco S.A. ha sede a Cugy VD, è attiva e opera nel ramo «Fornitura di servizi informatici».
- Prodemco S.A. è stata costituita nel 13.04.1978.
- L’azienda ha cambiato la propria iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 05.11.2014. Tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio sono disponibili su “Comunicati”.
- L’IDI iscritta nel Registro di commercio VD è il seguente: CHE-103.220.633.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
13.04.1978
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Cugy (VD)
Ufficio del registro di commercio
VD
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-550.0.045.174-5
IDI/IVA
CHE-103.220.633
Ramo economico
Fornitura di servizi informatici
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Promotion, étude, engineering et maîtrise d'oeuvre, principalement à l'étranger, d'entreprises industrielles, commerciales et de travaux.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
ACYGEST REVISCO Sàrl | Servion | 05.11.2014 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Audict fiduciaire SA | Pully | <2004 | 04.11.2014 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Prodemco SA
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Prodemco S.A.
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1805687, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Prodemco S.A., à Cugy (VD), CHE-103.220.633 (FOSC du 21.01.2014, p. 0/1297991). Audict fiduciaire SA n'est plus organe de révision.
Nouvel organe de révision:
ACYGEST REVISCO Sàrl (CHE-113.868.764), à Servion.
Numero di pubblicazione: 1297991, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Prodemco S.A., à Cugy (VD), CHE-103.220.633 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225834). Procuration collective à deux est conférée à Igrishta Visar, du Kosovo, à Lausanne. Jeanneret Georges Alexandre est désormais de Val-de-Travers, à Montanaire.
Numero di pubblicazione: 2652292, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Prodemco S.A., à Cugy (VD), CH-550-0045174-5, promotion, étude, engineering et maîtrise d'oeuvre (FOSC du 21.03.2003, p. 15). Paquier Michel René n'est plus administrateur;
sa signature est radiée. Jeanneret Georges Alexandre signe désormais individuellement.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.