Informazioni su PrivalTec AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu PrivalTec AG
- PrivalTec AG ha sede a Ittigen, è attiva e opera nel ramo «Esercizio delle altre istituzione finanziario».
- C'é 4 persone nella dirigenza.
- Tutte le modifiche passate possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF. L’ultima modifica nel registro di commercio c’è stata il 04.04.2023.
- L’IDI segnalata è CHE-113.975.377.
- Allo stesso indirizzo come PrivalTec AG sono iscritte 2 altre aziende attive. Queste includono: BdR AG, Prival AG.
Dirigenza (4)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Hans Peter Loosli,
Dr. Gerhard Jansen,
Heinz Schwab,
Suzanne Jansen-Gueggi
i più recenti aventi diritto di firma
Hans Peter Loosli,
Dr. Gerhard Jansen,
Heinz Schwab,
Suzanne Jansen-Gueggi
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
10.12.2007
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Ittigen
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-036.3.040.770-6
IDI/IVA
CHE-113.975.377
Ramo economico
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt die Anlage ihres Vermögens mit und ohne Beteiligungscharakter, anderen Wertpapieren und sonstigen Vermögenswerten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
GSW Treuhand AG | Solothurn | 14.12.2007 | 16.03.2010 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- PrivalTec Ltd
- PrivalTec SA
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: PrivalTec AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005716375, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
PrivalTec AG, in Ittigen, CHE-113.975.377, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 68 vom 08.04.2019, Publ. 1004605197).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zimmermann, Markus, von Vitznau, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jansen, Gerhard, von Basel und Ittigen, in Ittigen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Jansen-Gueggi, Suzanne, von Basel und Ittigen, in Ittigen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Loosli, Hans Peter genannt Peter, von Eriswil, in Aefligen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schwab, Heinz, von Ins, in Bolligen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1004605197, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
PrivalTec AG, in Ittigen, CHE-113.975.377, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 62 vom 31.03.2015, S.0, Publ. 2072811).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jansen, Andrea, von Basel und Ittigen, in Küsnacht ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2072811, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
PrivalTec AG, in Ittigen, CHE-113.975.377, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 13.05.2014, Publ. 1498097).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jansen, Andrea, von Basel und Ittigen, in Küsnacht ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.