Informazioni su Prema GmbH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Prema GmbH
- Prema GmbH è attualmente attiva e opera nel settore «Fabbricazione di altre macchine». La sede si trova a Oftringen.
- La dirigenza dell’azienda Prema GmbH fondata il 30.09.1976 è composta da 5 persone.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è avvenuta il 17.03.2022. Tutte leiscrizioni nel registro di commercio possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF.
- L’IDI iscritta nel Registro di commercio AG è il seguente: CHE-102.415.401.
Dirigenza (5)
Amministrazione
Sandro Othmar Zettel,
Sascha Nicolas Steinmann,
Marco Steinmann,
Natalie Steinmann-Stöckli
i più recenti aventi diritto di firma
Sandro Othmar Zettel,
Sascha Nicolas Steinmann,
Marco Steinmann,
Natalie Steinmann-Stöckli
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
30.09.1976
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Oftringen
Ufficio del registro di commercio
AG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-400.4.002.319-4
IDI/IVA
CHE-102.415.401
Ramo economico
Fabbricazione di altre macchine
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Entwicklung und Herstellung von sowie Handel mit Geldzähl-, Sortier- und Verpackungsmaschinen sowie von Maschinen ähnlicher oder ergänzender Art; kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
BDO AG | Olten | 24.05.2013 |
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Emmenegger Fides AG | Olten | 21.07.2010 | 23.05.2013 | |
IMS Revision AG | Baden | 07.06.2010 | 20.07.2010 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Marchi
Marchio | Data di registrazione | Stato | Numero |
---|---|---|---|
PREMA | 26.01.1987 | attivo | 06875/1986 |
Ultimi comunicati FUSC: Prema GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005429433, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Prema GmbH, in Oftringen, CHE-102.415.401, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 46 vom 09.03.2015, S.0, Publ. 2030811).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zettel, Sandro Othmar, von Grossdietwil, in Sempach, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2030811, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Prema GmbH, in Oftringen, CHE-102.415.401, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 134 vom 15.07.2014, Publ. 1614595).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steinmann, Sascha Nicolas, von Reiden, in Altishofen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 1614595, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Prema GmbH, in Oftringen, CHE-102.415.401, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 98 vom 24.05.2013, Publ. 7199562).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stöckli, Rudolf, von Boswil und Olten, in Olten, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.