Informazioni su POKA Immobilien AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu POKA Immobilien AG
- POKA Immobilien AG con sede a Solothurn è attiva. POKA Immobilien AG è attiva nel ramo «Compravendita di immobili propri».
- POKA Immobilien AG ha una persona nella dirigenza.
- Su “Comunicati” potrà visualizzare tutte le mutazioni all’iscrizione nel registro di commercio. L’ultima mutazione ha avuto luogo il 11.02.2020.
- L’IDI segnalata è CHE-103.064.379.
Dirigenza (1)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
08.02.1979
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Solothurn
Ufficio del registro di commercio
SO
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-260.3.000.263-8
IDI/IVA
CHE-103.064.379
Ramo economico
Compravendita di immobili propri
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
An- und Verkauf und Verwaltung von Liegenschaften. Kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Lizenzen, Patente und andere immaterielle Werte sowie Grundeigentum erwerben, verwalten, vermitteln und veräussern, ferner Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und überhaupt alle Geschäfte tätigen, die mit dem Zweck der Gesellschaft zusammenhängen oder diesen zu fördern geeignet sind.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Villiger Treuhand AG | Biberist | <2004 | 13.05.2009 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Poka Immobilien AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: POKA Immobilien AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004827202, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
POKA Immobilien AG, in Solothurn, CHE-103.064.379, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 14.05.2009, S.17, Publ. 5020150).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Portmann-Karli, Marianne, von Solothurn, in Solothurn, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Portmann, Kurt, von Solothurn, in Solothurn, Vizepräsident des Verwaltungsrates, Sekretär des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Portmann, Markus, von Solothurn, in Langendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 5020150, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
POKA Immobilien AG, in Solothurn, CH-260.3.000.263-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 29.11.1995, S. 6510).
Statutenänderung:
5.05.2009.
Domizil neu:
Bürenstrasse 46, 4500 Solothurn.
Zweck neu:
An- und Verkauf und Verwaltung von Liegenschaften. Kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Lizenzen, Patente und andere immaterielle Werte sowie Grundeigentum erwerben, verwalten, vermitteln und veräussern, ferner Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und überhaupt alle Geschäfte tätigen, die mit dem Zweck der Gesellschaft zusammenhängen oder diesen zu fördern geeignet sind.
Qualifizierte Tatbestände:
[Die Bestimmung betreffend die Sachübernahme bei der Gründung der Gesellschaft vom 26.01.1979 ist im Sinne von Art. 628 Abs. 4 OR aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sachübernahme: Uebernahme von Silvia Scotoni-Brand, in Mex, GB Solothurn Nr. 519 zum Preise von CHF 300'000.-- und von Bertha Karli-Witmer, in Zuchwil, GB Langendorf Nr. 1161 zu CHF 57'000.-- und GB Langendorf Nr. 1162 zu CHF 1'000.--].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 05.05.2009 untersteht die Gesellschaft der ordentlichen Revision nicht und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Villiger Treuhand AG, in Biberist, Revisionsstelle.
Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
POKA Immobilien AG, Sitz Solothurn, An- und Verkauf und Verwaltung von Liegenschaften, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.32 vom 08.02.1979, S.417).
Eingetragene Personen Neu:
Villiger Treuhand AG, in Biberist, Revisionsstelle.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.