Indirizzo
Tösstalstrasse 58
8486 Rikon im Tösstal
Informazioni su pmt it gmbh
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu pmt it gmbh
- pmt it gmbh ha sede a Rikon im Tösstal, è attiva e opera nel ramo «Fornitura di servizi di elaborazione dati e hosting».
- La dirigenza è composta di una persona.
- Tutte le modifiche passate possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF. L’ultima modifica nel registro di commercio c’è stata il 11.06.2020.
- L’azienda pmt it gmbh è iscritta con l’IDI CHE-245.763.615.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
28.01.2014
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Zell (ZH)
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.4.051.885-1
IDI/IVA
CHE-245.763.615
Ramo economico
Fornitura di servizi di elaborazione dati e hosting
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung und Vermittlung von Internetdienstleistungen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder solche übernehmen sowie alles vorkehren, was ihrem Zwecke dient. Sie kann im In- und Ausland Liegenschaften und Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: pmt it gmbh
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004907861, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
pmt it gmbh, in Zell (ZH), CHE-245.763.615, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2014, S.0, Publ. 1318633).
Domizil neu:
Tösstalstrasse 58, 8486 Rikon im Tösstal.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Perret, Jérôme, von Essertines-sur-Yverdon, in Zell ZH, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu dreien, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Trachsler, Rolf Hermann, von Volketswil, in Zell ZH, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu dreien, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Micolucci, Mario, italienischer Staatsangehöriger, in Zell (ZH), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu dreien, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numero di pubblicazione: 1318633, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
pmt it gmbh, in Zell ZH, CHE-245.763.615, Tösstalstrasse 43, 8483 Kollbrunn, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
21.01.2014.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung und Vermittlung von Internetdienstleistungen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder solche übernehmen sowie alles vorkehren, was ihrem Zwecke dient. Sie kann im In- und Ausland Liegenschaften und Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 21.01.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Micolucci, Mario, italienischer Staatsangehöriger, in Zell ZH, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu dreien, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Perret, Jérôme, von Essertines-sur-Yverdon, in Zell ZH, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu dreien, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Trachsler, Rolf Hermann, von Volketswil, in Zell ZH, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu dreien, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.