Età dell'azienda
-Fatturato in CHF
-Capitale in CHF
-Collaboratori
-Marchi attivi
-Informazioni su Pharmatron Holding AG
Non sono disponibili informazioni perché l’azienda e stata cancellata.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleInformazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
17.11.2008
Cancellazione dal registro delle imprese
25.06.2014
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Thun
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-241.3.007.902-8
IDI/IVA
CHE-114.592.263
Ramo economico
Esercizio di una società partecipate
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die dauernde Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen aller Art. Sie kann Garantien zugunsten von verbundenen Gesellschaften stellen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen. Sie kann Grundstücke erwerben und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
GSW Treuhand AG | Solothurn | 21.11.2008 | 24.06.2014 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Pharmatron Holding AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1573897, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Pharmatron Holding AG, in Thun, CHE-114.592.263, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 18.06.2014, Publ. 1560515). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Sotax AG, in Allschwil (CHE-108.093.661), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Numero di pubblicazione: 1560515, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Pharmatron Holding AG, in Thun, CHE-114.592.263, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 180 vom 16.09.2010, S. 5, Publ. 5814316).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Strehl, Martin, von Schaffhausen, in Hilterfingen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Boss, Thomas, von Seftigen, in Uetendorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Amiet, Marc, von Selzach, in Manchester (US), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Herrmann, Holger, deutscher Staatsangehöriger, in Thun, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Benz, Rolf, von Basel, in Arlesheim, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Benz, Jürg, von Basel, in Binningen, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
GSW Treuhand AG (CHE-106.771.438), in Solothurn, Revisionsstelle [bisher: GSW Treuhand AG (CH-260.3.000.335-3)].
Numero di pubblicazione: 5814316, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Pharmatron Holding AG, bisher in Solothurn, CH-241.3.007.902-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 227 vom 21.11.2008, S. 13, Publ. 4742478).
Gründungsstatuten:
15.11.2008.
Statutenänderung:
24.08.2010.
Sitz neu:
Thun.
Domizil neu:
Uttigenstrasse 28, 3600 Thun.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die dauernde Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen aller Art. Sie kann Garantien zugunsten von verbundenen Gesellschaften stellen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen. Sie kann Grundstücke erwerben und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen..
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung:
CHF 100'000.00.
Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Mitteilungen der Gesellschaft an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre erfolgen schriftlich.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Strehl, Martin, von Schaffhausen, in Hilterfingen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher);
Boss, Thomas, von Seftigen, in Uetendorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher);
GSW Treuhand AG (CH-260.3.000.335-3), in Solothurn, Revisionsstelle [bisher:GSW Treuhand AG];
Amiet, Marc, von Selzach, in Manchester (US), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Herrmann, Holger, deutscher Staatsangehöriger, in Thun, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.