Indirizzo
c/o Holzwerk Lehmann AG
Erlenhof
9200 Gossau SG
Informazioni su Personalvorsorgestiftung der Holzwerk Lehmann AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Personalvorsorgestiftung der Holzwerk Lehmann AG
- Personalvorsorgestiftung der Holzwerk Lehmann AG ha sede a Gossau SG ed è attiva. Essa opera nel ramo «Esercizio di una casse pensioni».
- Personalvorsorgestiftung der Holzwerk Lehmann AG è stata costituita nel 22.10.1960.
- Su “Comunicati” troverà tutte le modifiche nel registro di commercio, l’ultima delle quali è stata effettuata il 02.07.2021.
- L’Organizzazione Personalvorsorgestiftung der Holzwerk Lehmann AG è iscritta con l’IDI CHE-109.739.075.
- All’indirizzo uguale sono iscritte 5 altre aziende attive. Queste includono: Blumer-Lehmann AG, Blumer-Lehmann Holding AG, Holawag AG.
Dirigenza (6)
i più recenti membri del consiglio di fondazione
Nils Ohlhorst,
Ursula Keller-Braun,
Urban Jung,
Katharina Lehmann
Amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Stefan Zehnder,
Nils Ohlhorst,
Ursula Keller-Braun,
Urban Jung,
Katharina Lehmann
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
22.10.1960
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Gossau (SG)
Ufficio del registro di commercio
SG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-320.7.008.751-3
IDI/IVA
CHE-109.739.075
Ramo economico
Esercizio di una casse pensioni
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Vorsorge zugunsten der Arbeitnehmer der Stifterfirmen, der Angehörigen und Hinterbliebenen dieser Arbeitnehmer sowie derjenigen Personen, für die der Arbeitnehmer bis zuletzt gesorgt hat, ergänzend zu den Leistungen AHV/IV und der obligatorischen Vorsorge gegen die wirtschaftlichen Folgen von Alter, Invalidität, Tod und Notlagen wie aus Krankheit, Unfall oder Arbeitslosigkeit.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
KEEL + PARTNER AG | St. Gallen | 03.11.2014 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
PricewaterhouseCoopers AG | St. Gallen | 16.06.2006 | 02.11.2014 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Personalvorsorgestiftung der Lehmann AG, Gossau
- Personalvorsorgestiftung der Lehmann AG
- Personalfürsorgestiftung der Firmen Lehmann Leonhard AG und Lehmann Arnegg AG
- Personalfürsorgestiftung der Firma Lehmann Leonhard AG.
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Personalvorsorgestiftung der Holzwerk Lehmann AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005237347, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Personalvorsorgestiftung der Holzwerk Lehmann AG, in Gossau (SG), CHE-109.739.075, Stiftung (SHAB Nr. 4 vom 08.01.2020, Publ. 1004798470).
Aufsichtsbehörde neu:
Ostschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht (CHE-113.698.580), in St. Gallen. [Anpassung der Aufsichtsbehörde aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Isenrich, Raphael, von St. Gallen, in St. Gallen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zehnder, Stefan, von Aadorf, in Niederbüren, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004798470, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Personalvorsorgestiftung der Holzwerk Lehmann AG, in Gossau (SG), CHE-109.739.075, Stiftung (SHAB Nr. 152 vom 09.08.2017, S.0, Publ. 3687793).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ohlhorst, Nils, von Balgach, in Engelburg (Gaiserwald), Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keller-Braun, Ursula, von Oberbüren, in Balterswil (Bichelsee-Balterswil), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 3687793, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Personalvorsorgestiftung der Holzwerk Lehmann AG, in Gossau SG, CHE-109.739.075, Stiftung (SHAB Nr. 212 vom 03.11.2014, Publ. 1800431).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ledergerber, Magnus, von Andwil SG und Waldkirch, in Arnegg (Gossau SG), Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller-Braun, Ursula, von Oberbüren, in Balterswil (Bichelsee-Balterswil), Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Isenrich, Raphael, von St. Gallen, in St. Gallen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.