Età dell'azienda
-Fatturato in CHF
-Capitale in CHF
-Collaboratori
-Marchi attivi
-Informazioni su Personalvorsorgestiftung der Firma ASC African Safari Club AG
Non sono disponibili informazioni perché l’azienda e stata cancellata.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleInformazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
30.12.1978
Cancellazione dal registro delle imprese
04.04.2005
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Allschwil
Ufficio del registro di commercio
BL
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-280.7.911.845-9
IDI/IVA
CHE-109.713.331
Ramo economico
Esercizio di una casse pensioni
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Sicherung der Arbeitnehmer der Stifterfirma und mit dieser wirtschaftlich oder finanziell eng verbundenen Unternehmungen gegen die wirtschaftlichen Folgen von Alter, Krankheit, Unfall, Invalidität und anderer unverschuldeter Notlage; der Angehörigen der Arbeitnehmer der Stifterfirma und mit dieser wirtschaftlich oder finanziell eng verbundener Unternehmungen gegen die wirtschaftlichen Folgen des Todes der genannten Arbeitnehmer.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Personalvorsorgestiftung der Firma ASC African Safari Club AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2774324, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Personalvorsorgestiftung der Firma ASC African Safari Club AG, in Allschwil, CH-280.7.911.845-9, Sicherung der Arbeitnehmer der Stifterfirma, Stiftung (SHAB Nr. 6 vom 11.01.1999, S. 172). Mit Verfügung der Justiz-, Polizei- und Militärdirektion des Kantons Basel-Landschaft, Amt für Stiftungen und berufliche Vorsorge vom 11.03.2005 ist die Stiftung aufgehoben. Sie wird im Handelsregister gelöscht.
Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Personalvorsorgestiftung der Firma ASC African Safari Club AG, in Allschwil, Sicherung der Arbeitnehmer der Stifterfirma, Stiftung (SHAB Nr. 240 vom 11.12.1995, S. 6736).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ackermann, Alois, von Mels, in Schönenbuch, Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rüdin, Hanspeter, von Gelterkinden, in Allschwil, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Mombasa (Kenya)];
Blatter, Markus, von Rüderswil, in Basel, Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Personalvorsorgestiftung der Firma ASC African Safari Club AG, in Allschwil, Sicherung der Arbeitnehmer der Stifterfirma, Stiftung (SHAB Nr.69 vom 22.3.1980, S.946).
Urkunde geändert am:
21.11.1995.
Zweck neu:
Sicherung der Arbeitnehmer der Stifterfirma und mit dieser wirtschaftlich oder finanziell eng verbundenen Unternehmungen gegen die wirtschaftlichen Folgen von Alter, Krankheit, Unfall, Invalidität und anderer unverschuldeter Notlage;
der Angehörigen der Arbeitnehmer der Stifterfirma und mit dieser wirtschaftlich oder finanziell eng verbundener Unternehmungen gegen die wirtschaftlichen Folgen des Todes der genannten Arbeitnehmer.
Organisation der Stiftung neu:
Organisation: Stiftungsrat von mindestens 3 Mitgliedern, Kontrollstelle und eventuell Experte gemäss BVG.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rüdin Karl, von Gelterkinden, in Allschwil, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Reichert Arnold F., von Basel, in Reinach BL, Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rüdin Hanspeter, von Gelterkinden, in Mombasa (Kenya), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Achermann Alois, von Mels, in Schönenbuch, Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.