Età dell'azienda
-Fatturato in CHF
-Capitale in CHF
-Collaboratori
-Marchi attivi
-Informazioni su Personalfürsorgestiftung der Lüpold AG in Liquidation
Non sono disponibili informazioni perché l’azienda e stata cancellata.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleInformazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
07.02.1970
Cancellazione dal registro delle imprese
11.02.2021
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Möriken-Wildegg
Ufficio del registro di commercio
AG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-400.7.925.046-8
IDI/IVA
CHE-109.744.627
Ramo economico
Esercizio di una casse pensioni
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Fürsorge für die Arbeitnehmer der Stifterin sowie deren Hinterbliebene bei Alter, Tod, oder Invalidität.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Meng und Partner Revisions AG | Baden | 16.11.2007 | 10.02.2021 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Personalfürsorgestiftung der Lüpold AG
- Personalfürsorgestiftung der Lüpold Karl Reinigungsdienst AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Personalfürsorgestiftung der Lüpold AG in Liquidation
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR03-1005098380, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Personalfürsorgestiftung der Lüpold AG in Liquidation, in Möriken-Wildegg, CHE-109.744.627, Stiftung (SHAB Nr. 223 vom 18.11.2019, Publ. 1004761651). Die Liquidation ist beendet. Die Stiftung wird gelöscht.
Numero di pubblicazione: HR02-1004761651, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Personalfürsorgestiftung der Lüpold AG, in Möriken-Wildegg, CHE-109.744.627, Stiftung (SHAB Nr. 147 vom 03.08.2015, Publ. 2302729).
Name neu:
Personalfürsorgestiftung der Lüpold AG in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der BVG- und Stiftungsaufsicht Aargau vom 19.09.2019 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüpold, Ursula, von Möriken-Wildegg, in Möriken-Wildegg, Präsidentin des Stiftungsrates, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidatorin [bisher: Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lüpold, Thomas, von Möriken-Wildegg, in Möriken-Wildegg, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 2302729, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Personalfürsorgestiftung der Lüpold AG, in Möriken-Wildegg, CHE-109.744.627, Stiftung (SHAB Nr.33 vom 16.02.2012, Publ. 6553650).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lüpold, Willi, von Möriken-Wildegg, in Möriken-Wildegg, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüpold, Ursula, von Möriken-Wildegg, in Möriken-Wildegg, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.