Età dell'azienda
-Fatturato in CHF
-Capitale in CHF
-Collaboratori
-Marchi attivi
-Indirizzo
c/o Allianz Suisse Versicherungs-Gesellschaft
Laupenstrasse 27
3008 Bern
Informazioni su Personalfürsorgestiftung der Berner Versicherungs-Gruppe
Non sono disponibili informazioni perché l’azienda e stata cancellata.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleInformazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
24.03.1984
Cancellazione dal registro delle imprese
25.01.2007
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Bern
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-035.7.011.239-7
IDI/IVA
CHE-109.612.262
Ramo economico
Esercizio di una casse pensioni
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Berufliche Vorsorge für die Arbeitnehmer der Unternehmungen durch Gewährung von Unterstützungen, Leistungen oder Beiträgen: an den Arbeitnehmer im Falle von Alter oder Invalidität oder in Notlagen, wie bei Krankheit, Unfall oder Arbeitslosigkeit von ihm selbst; an den Arbeitnehmer in Notlagen, wie bei Krankheit, Unfall, Arbeitslosigkeit oder Invalidität seines Ehegatten, seiner minderjährigen oder erwerbsunfähigen Kinder oder anderer Personen, für deren Unterhalt er sorgt; im Falle des Todes des Arbeitnehmers an den überlebenden Ehegatten, den geschiedenen Ehegatten sowie an Personen, für deren Unterhalt er im Zeitpunkt seines Todes ganz oder zur Hauptsache aufgekommen ist. Die Stiftung kann aus vorgängig geäufneten und gesondert ausgewiesenen Arbeitgeberbeitragsreserven Beiträge gemäss Art. 331, Abs. 3 OR an andere steuerbefreite Vorsorgeeinrichtungen leisten, denen sich die Unternehmungen angeschlossen oder die sie selbst errichtet haben.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Personalfürsorgestiftung der Berner Versicherungs-Gruppe
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3741324, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Personalfürsorgestiftung der Berner Versicherungs-Gruppe, in Bern, CH-035.7.011.239-7, Berufliche Vorsorge für die Arbeitnehmer der Unternehmungen usw., Stiftung (SHAB Nr. 243 vom 14.12.2004, S. 3, Publ. 2588422). Die Stiftung ist gemäss Verfügung des Amtes für Sozialversicherung und Stiftungsaufsicht des Kantons Bern vom 14.11.2006 aufgehoben. Die Stiftung wird gelöscht.
Numero di pubblicazione: 2588422, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Personalfürsorgestiftung der Berner Versicherungs-Gruppe, in Bern, CH-035.7.011.239-7, Berufliche Vorsorge für die Arbeitnehmer der Unternehmungen usw., Stiftung (SHAB Nr. 225 vom 20.11.2001, S. 9122).
Domizil neu:
c/o Allianz Suisse Versicherungs-Gesellschaft, Laupenstrasse 27, 3001 Bern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kampik, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Oberrieden, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keller, Andreas S., von Bern, in Bremgarten bei Bern, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gianinazzi, Lara, von Cadempino, in Moosseedorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schaffhauser, Hans Urs, von Hohenrain und Andwil SG, in Reinach BL, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zürcher, René, von Rüderswil, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Personalfürsorgestiftung der Berner Versicherungs-Gruppe, in Bern, Gewährung von Unterstützungen oder Beiträgen an die Mitarbeiter der Gesellschaften usw. Stiftung (SHAB Nr. 48 vom 10.03.1999, S. 1587).
Urkundenänderung:
6.02.2001.
Zweck neu:
Berufliche Vorsorge für die Arbeitnehmer der Unternehmungen durch Gewährung von Unterstützungen, Leistungen oder Beiträgen: an den Arbeitnehmer im Falle von Alter oder Invalidität oder in Notlagen, wie bei Krankheit, Unfall oder Arbeitslosigkeit von ihm selbst;
an den Arbeitnehmer in Notlagen, wie bei Krankheit, Unfall, Arbeitslosigkeit oder Invalidität seines Ehegatten, seiner minderjährigen oder erwerbsunfähigen Kinder oder anderer Personen, für deren Unterhalt er sorgt;
im Falle des Todes des Arbeitnehmers an den überlebenden Ehegatten, den geschiedenen Ehegatten sowie an Personen, für deren Unterhalt er im Zeitpunkt seines Todes ganz oder zur Hauptsache aufgekommen ist. Die Stiftung kann aus vorgängig geäufneten und gesondert ausgewiesenen Arbeitgeberbeitragsreserven Beiträge gemäss Art. 331, Abs. 3 OR an andere steuerbefreite Vorsorgeeinrichtungen leisten, denen sich die Unternehmungen angeschlossen oder die sie selbst errichtet haben.
Organisation neu:
Stiftungsrat und Kontrollstelle.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steinemann, Beat Dr., von Bern, in Bern, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gmür, Daniel, von Amden, in Goldiwil (Thun), mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied;
Zuber, Martin, von Trüllikon, in Neuchâtel, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Peter, Max, von Dägerlen, in Gümligen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kampik, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Oberrieden, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keller, Andreas S., von Bern, in Bremgarten bei Bern, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eltschinger, Daniel, von Zumholz, in Courtaman, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gianinazzi, Lara, von Cadempino, in Moosseedorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied.