Indirizzo
route de Saint-Aubin 44
1564 Domdidier
Informazioni su Perriard Electricité Sàrl
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Perriard Electricité Sàrl
- Perriard Electricité Sàrl ha sede a Domdidier, è attiva e opera nel ramo «Altra attività edilizia».
- La dirigenza dell’azienda Perriard Electricité Sàrl fondata il 20.12.1996 è composta da 3 persone.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è avvenuta il 29.01.2016. Tutte leiscrizioni nel registro di commercio possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF.
- L’IDI segnalata è la seguente: CHE-108.532.324.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
20.12.1996
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Belmont-Broye
Ufficio del registro di commercio
FR
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-217.0.240.042-4
IDI/IVA
CHE-108.532.324
Ramo economico
Altra attività edilizia
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
L'exploitation d'une entreprise générale d'installations électriques, à courant fort et faible, et téléphoniques, l'achat et la vente de tous appareils électriques et électroniques ainsi que le commerce de matériel électrique. Elle peut participer à d'autres entreprises.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Perriard Electricité Sàrl
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2627845, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
Perriard Electricité Sàrl, à Domdidier, CHE-108.532.324 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225826). Inscription d'office par suite de la fusion des communes de Domdidier, Dompierre FR, Léchelles et Russy, selon Loi du 20.05.2015.
nouvelle dénomination du siège:
Belmont-Broye.
Numero di pubblicazione: 6122104, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
Perriard Electricité Sàrl, à Domdidier, CH-217-0240042-4, l'exploitation d'une entreprise générale d'installations électriques, etc. (FOSC du 13.08.2009, p. 9).
Nouvelle dénomination de l'adresse:
Route de St-Aubin 44, 1564 Domdidier.
Numero di pubblicazione: 5194820, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
Perriard Electricité Sàrl, à Domdidier, CH-217-0240042-4, l'exploitation d'une entreprise générale d'installations électriques, etc. (FOSC du 13.01.1997, p. 181). Statuts modifiés le 29.06.2009.
Communication aux associés:
par écrit ou par courriel. Perriard Liliane cède une partie de sa part de CHF 10'000.--, respectivement CHF 4'000.-- à Perriard Philippe, associé inscrit, dont la part de CHF 5'000.-- passe à CHF 9'000.--, et respectivement CHF 4'000.-- à Perriard Olivier, associé inscrit, dont la part de CHF 5'000.-- passe à CHF 9'000.--. Division de la part de CHF 2'000.-- de Perriard Liliane en 2 parts de CHF 1'000.--. Division de la part de CHF 9'000.-- de Perriard Philippe en 9 parts de CHF 1'000.--. Division de la part de CHF 9'000.-- de Perriard Olivier en 9 parts de CHF 1'000.--. Perriard Liliane n'est plus gérante, sa signature est radiée. Perriard Olivier et nommé gérant président, et Perriard Philippe, gérant inscrit, tous deux maintenant avec signature individuelle. Selon déclaration du 29.06.2009, la société n'est pas soumise à un contrôle ordinaire et renonce à un contrôle restreint.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.