Informazioni su Pensionskasse Manor
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Pensionskasse Manor
- Pensionskasse Manor con sede a Hochdorf è attiva. Pensionskasse Manor è attiva nel ramo «Esercizio di una casse pensioni».
- Il dirigenza è composto da ha 9 persone. L’Organizzazione è stata costuita nel 29.12.1956.
- Su “Comunicati” troverà tutte le modifiche nel registro di commercio, l’ultima delle quali è stata effettuata il 20.06.2023.
- L’Organizzazione è iscritta nel registro di commercio del cantone LU con l’IDI CHE-109.634.105.
Dirigenza (9)
i più recenti membri del consiglio di fondazione
Murat Kaya,
Natasa Golubovic,
Sara Pürro,
Lorenz Eric Plumettaz,
Sébastien Iandelli
i più recenti aventi diritto di firma
Murat Kaya,
Natasa Golubovic,
Sara Pürro,
Lorenz Eric Plumettaz,
Sébastien Iandelli
Amministrazione
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
29.12.1956
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Hochdorf
Ufficio del registro di commercio
LU
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-100.7.013.497-8
IDI/IVA
CHE-109.634.105
Ramo economico
Esercizio di una casse pensioni
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Berufliche Vorsorge im Rahmen des BVG und seiner Ausführungsbestimmungen für die Arbeitnehmer von Unternehmen der Manor-Warenhausgruppe sowie für deren Angehörigen und Hinterlassenen gegen die wirtschaftlichen Folgen von Alter, Tod und Invalidität; Betrieb einer weitergehenden, über die BVG-Mindestleistungen hinausgehenden Vorsorge, einschliesslich Unterstützungsleistungen in Notlagen wie bei Krankheit, Unfall, Invalidität, Arbeitslosigkeit usw.; Anschluss von Unternehmen der Manor-Warenhausgruppe, sofern sie eine enge wirtschaftliche oder finanzielle Beziehung verbindet; Erbringung der Beiträge der angeschlossenen Unternehmen aus Mitteln der Stiftung, wenn vorgängig von den angeschlossenen Unternehmen Beitragsreserven geäufnet und diese gesondert ausgewiesen worden sind.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
PricewaterhouseCoopers AG | Basel | 10.08.2006 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Pensionskasse Manor
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005772659, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Pensionskasse Manor, in Hochdorf, CHE-109.634.105, Stiftung (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2022, Publ. 1005511096).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gilg, Jérôme, von Bichelsee-Balterswil, in Wallisellen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Francey-Ghezzi, Célia, von Basel und Torricella-Taverne, in Attenschwiller (FR), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Numero di pubblicazione: HR02-1005511096, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Pensionskasse Manor, in Hochdorf, CHE-109.634.105, Stiftung (SHAB Nr. 125 vom 01.07.2020, Publ. 1004925132).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fekete, Jozsef, von Basel, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Mäder, Jasmin, von Hofstetten bei Brienz, in Rothenburg, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Golubovic, Natasa, von Birsfelden, in Frenkendorf, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Kaya, Murat, türkischer Staatsangehöriger, in Eiken, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Numero di pubblicazione: HR02-1004925132, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Pensionskasse Manor, in Hochdorf, CHE-109.634.105, Stiftung (SHAB Nr. 31 vom 14.02.2020, Publ. 1004830462).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fuchs, Anita, von Altstätten, in Risch, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mäder, Jasmin, von Hofstetten bei Brienz, in Rothenburg, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.