Informazioni su Pegnas Deplazes SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Pegnas Deplazes SA
- Pegnas Deplazes SA ha sede a Surrein ed è attiva. Essa è una Società anonima ed èattiva nel settore «Fabbricazione di altre macchine».
- Il dirigenza è composto da ha 2 persone. L’azienda è stata costuita nel 05.07.2011.
- L’azienda ha cambiato la propria iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 12.05.2022. Tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio sono disponibili su “Comunicati”.
- L’azienda Pegnas Deplazes SA è iscritta nel Registro di commercio con l’IDI CHE-330.875.281.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
05.07.2011
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Sumvitg
Ufficio del registro di commercio
GR
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-350.3.011.188-7
IDI/IVA
CHE-330.875.281
Ramo economico
Fabbricazione di altre macchine
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Beratung, die Planung, die Projektierung, die Herstellung und die Montage von Specksteinöfen sowie die Ausführung von allgemeinen Ofenbauarbeiten; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Pegnas Deplazes SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005472192, Ufficio del registro di commercio Grigioni
Pegnas Deplazes SA, in Sumvitg, CHE-330.875.281, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 82 vom 28.04.2022, Publ. 1005460678).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Deplazes-Schmid, Rosvita, von Tujetsch, in Surrein (Sumvitg), mit Einzelprokura.
Numero di pubblicazione: HR02-1005460678, Ufficio del registro di commercio Grigioni
Pegnas Deplazes SA, in Sumvitg, CHE-330.875.281, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 09.06.2017, Publ. 3570583).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Deplazes, Otto, von Sumvitg, in Sumvitg, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Deplazes, Nathalie, von Sumvitg, in Sumvitg, Präsidentin, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 3570583, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Pegnas Deplazes SA, in Sumvitg, CHE-330.875.281, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 207 vom 25.10.2016, Publ. 3125945).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Deplazes, Otto, von Sumvitg, in Sumvitg, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Deplazes, Ignaz, von Sumvitg, in Sumvitg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.