Indirizzo
c/o TrekkSoft AG
Hauptstrasse 15
3800 Matten b. Interlaken
Informazioni su Payyo AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Payyo AG
- Payyo AG da Matten b. Interlaken opera nel ramo «Fornitura di servizi informatici» ed è attiva.
- C'é 3 persone nella dirigenza.
- Su “Comunicati” troverà tutte le modifiche nel registro di commercio, l’ultima delle quali è stata effettuata il 20.01.2023.
- L'IDI della azienda è CHE-450.539.303.
- BERIFA AG, Outdoor Switzerland AG, TrekkSoft AG sono iscritte all’indirizzo uguale.
Dirigenza (3)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Amministrazione
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
27.02.2019
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Matten bei Interlaken
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.3.047.033-6
IDI/IVA
CHE-450.539.303
Ramo economico
Fornitura di servizi informatici
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von sämtlichen Dienstleistungen im Bereich Systemprogrammierungen, Serverhosting sowie die Entwicklung und Betreuung von Zahlungs- und Abrechnungssystemen im Internet. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Payyo AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005657393, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Payyo AG, in Matten bei Interlaken, CHE-450.539.303, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 07.06.2021, Publ. 1005208289).
Domizil neu:
c/o TrekkSoft AG, Hauptstrasse 15, 3800 Matten b. Interlaken.
Numero di pubblicazione: HR02-1005208222, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Payyo AG, in Zürich, CHE-450.539.303, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 19.06.2020, Publ. 1004914591). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Matten bei Interlaken im Handelsregister des Kantons Bern eingetragen und im Handelsregisteramt des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.
Numero di pubblicazione: HR02-1005208289, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Payyo AG, bisher in Zürich, CHE-450.539.303, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 19.06.2020, Publ. 1004914591).
Statutenänderung:
20.05.2021.
Sitz neu:
Matten bei Interlaken.
Domizil neu:
Kupfergasse 24, 3800 Matten b. Interlaken.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Binnendijk, Valentin Victor, von Russikon, in Zürich, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Graf, Mathias, von Lauterbrunnen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Willi, Philippe, von Domat/Ems, in Uetikon am See, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich];
Lustenberger, Marco André, von Luzern, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Bern].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.