Informazioni su Pasan SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Pasan SA
- Pasan SA con sede a Neuchâtel è una Società anonima nel ramo «Fabbricazione di altri elettrodomestici». Pasan SA è attiva.
- Il dirigenza è composto da ha 6 persone. L’azienda è stata costuita nel 28.02.1980.
- Tutte le modifiche passate possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF. L’ultima modifica nel registro di commercio c’è stata il 04.07.2024.
- L’azienda è iscritta nel registro di commercio del cantone NE con l’IDI CHE-107.962.395.
- Il base di dati IPI contiene attualmente 2 marchi o applicazioni per marchi dell'azienda Pasan SA.
Dirigenza (6)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Markus Nikles,
Vincent Jacot-Parel,
Grégory Marcel Bordogna,
Gunter Erfurt,
Thomas Michel Robert Sigrist
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
28.02.1980
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Neuchâtel
Ufficio del registro di commercio
NE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-645.0.501.002-9
IDI/IVA
CHE-107.962.395
Ramo economico
Fabbricazione di altri elettrodomestici
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Développement, fabrication partielle ou complète et la distribution de machines, d'appareils et de leurs pièces, ainsi que d'autres activités dans le domaine des matériaux durs, en particulier dans l'industrie du traitement des métaux, ainsi que la réalisation de projets pour des clients dans les industries du photovoltaïque, des semi-conducteurs, de l'optoélectronique ainsi que dans d'autres industries high-tech connexes dans le domaine du traitement de matériaux durs et cassants ainsi que de la connexion, de l'électrification et de l'encapsulation de cellules sensibles à haute performance pour le photovoltaïque; fournit des services et des conseils à l'échelle mondiale; dans la pousuite de son but, elle vise une création de valeur durable à long terme.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
PricewaterhouseCoopers AG | Bern | 03.02.2016 |
Collegio dei revisori precedente (3)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
PricewaterhouseCoopers AG | Thun | 21.09.2010 | 02.02.2016 | |
KPMG AG | Zürich | 06.03.2008 | 20.09.2010 | |
Fiduciaire Denis Desaules | Val-de-Ruz | <2004 | 05.03.2008 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Belval SA
Assetto proprietario
Partecipazioni
Marchi
Marchio | Data di registrazione | Stato | Numero |
---|---|---|---|
DRAGONBACK | 16.11.2012 | attivo | 60384/2012 |
29.08.1980 | cancellata | 01116/1980 |
Ultimi comunicati FUSC: Pasan SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006076275, Ufficio del registro di commercio Neuchâtel, (645)
Pasan SA, à Neuchâtel, CHE-107.962.395 (FOSC du 12.06.2023, p. 0/1005766762). Kandafula Rahel Francisca n'est plus membre du conseil d'administration;
ses pouvoirs sont radiés. Nikles Markus, de Worben, à Frauenfeld, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux.
Numero di pubblicazione: HR02-1005766762, Ufficio del registro di commercio Neuchâtel, (645)
Pasan SA, à Neuchâtel, CHE-107.962.395 (FOSC du 11.01.2023, p. 0/1005650007).
But modifié:
développement, fabrication partielle ou complète et la distribution de machines, d'appareils et de leurs pièces, ainsi que d'autres activités dans le domaine des matériaux durs, en particulier dans l'industrie du traitement des métaux, ainsi que la réalisation de projets pour des clients dans les industries du photovoltaïque, des semi-conducteurs, de l'optoélectronique ainsi que dans d'autres industries high-tech connexes dans le domaine du traitement de matériaux durs et cassants ainsi que de la connexion, de l'électrification et de l'encapsulation de cellules sensibles à haute performance pour le photovoltaïque;
fournit des services et des conseils à l'échelle mondiale;
dans la pousuite de son but, elle vise une création de valeur durable à long terme.
Convocations et communications aux actionnaires:
par écrit ou par e-mail. Statuts modifiés le 30.05.2023.
Numero di pubblicazione: HR02-1005650007, Ufficio del registro di commercio Neuchâtel, (645)
Pasan SA, à Neuchâtel, CHE-107.962.395 (FOSC du 09.03.2022, p. 0/1005423534). Les pouvoirs de Bassi Nicolas sont radiés. Signature collective à deux a été conférée à Jacot-Parel Vincent, de La Ferrière, à Hauterive (NE).
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.