Informazioni su P. Oberholzer Metallbau AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu P. Oberholzer Metallbau AG
- P. Oberholzer Metallbau AG è una Società anonima con sede a Gebertingen. P. Oberholzer Metallbau AG appartiene al settore «Fabbricazione di prodotti metallo» ed è attualmente attiva.
- P. Oberholzer Metallbau AG è stata costituita nel 07.06.2016.
- Su “Comunicati” potrà visualizzare tutte le mutazioni all’iscrizione nel registro di commercio. L’ultima mutazione ha avuto luogo il 03.10.2023.
- P. Oberholzer Metallbau AG è iscritta nel cantone SG con l’IDI CHE-136.298.599.
- Aziende con lo stesso indirizzo: Baumann + Helbling AG, P. Oberholzer Immobilien AG, PR Holzbau & Umbau GmbH.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
07.06.2016
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Gommiswald
Ufficio del registro di commercio
SG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-320.3.080.078-5
IDI/IVA
CHE-136.298.599
Ramo economico
Fabbricazione di prodotti metallo
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Betrieb eines Metallbauunternehmens und einer Schlosserei. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Stieger + Partner Revisions AG | Rapperswil-Jona | 16.03.2017 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: P. Oberholzer Metallbau AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005851104, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
P. Oberholzer Metallbau AG, in Gommiswald, CHE-136.298.599, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 53 vom 16.03.2017, S.0, Publ. 3407811).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dürst, Tamara Natalie, von Glarus Nord, in Gebertingen (Eschenbach SG), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Egli, Richard, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Ernetschwil (Gommiswald), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oberholzer, Ivo, von Eschenbach (SG), in Eschenbach SG, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 3407811, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
P. Oberholzer Metallbau AG, in Gommiswald, CHE-136.298.599, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 10.06.2016, Publ. 2882877). [gestrichen: Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 01.06.2016 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Gähwiler, René Vincenz, von Kirchberg SG, in St. Gallenkappel (Eschenbach SG), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stieger + Partner Revisions AG (CHE-102.057.997), in Jona (Rapperswil-Jona), Revisionsstelle;
Egli, Richard, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Ernetschwil (Gommiswald), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dürst, Tamara Natalie, von Glarus Nord, in Gebertingen (Eschenbach SG), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Dürst, Tamara, in Wagen (Rapperswil-Jona)].
Numero di pubblicazione: 2882877, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
P. Oberholzer Metallbau AG, in Gommiswald, CHE-136.298.599, Schulstrasse 29, 8725 Gebertingen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
01.06.2016.
Zweck:
Betrieb eines Metallbauunternehmens und einer Schlosserei. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft des im Handelsregister eingetragenen Einzelunternehmens P. Oberholzer Metallbau, in Gebertingen (Gommiswald) (CHE-294.269.786), gemäss Vertrag vom 01.06.2016 und Übernahmebilanz per 31.12.2015 mit Aktiven von CHF 845'957.64 und Passiven von CHF 336'984.91, wofür 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben und CHF 408'972.73 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 01.06.2016 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Oberholzer, Paul, von Eschenbach SG, in Gebertingen (Gommiswald), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Dürst, Tamara, von Glarus Nord, in Wagen (Rapperswil-Jona), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gähwiler, René Vincenz, von Kirchberg SG, in St. Gallenkappel (Eschenbach SG), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.