Informazioni su ORC Office de Recouvrement et de Contentieux SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu ORC Office de Recouvrement et de Contentieux SA
- ORC Office de Recouvrement et de Contentieux SA ha sede a Genève, è attiva e opera nel ramo «Fornitura di altri servizi all’azienda».
- Il dirigenza è composto da ha 7 persone. L’azienda è stata costuita nel 06.03.1992.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è avvenuta il 27.08.2024. Tutte leiscrizioni nel registro di commercio possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF.
- L’azienda ORC Office de Recouvrement et de Contentieux SA è iscritta con l’IDI CHE-107.391.570.
- All’indirizzo uguale sono iscritte 7 altre aziende attive. Queste includono: APOFIN SA, ARCHI-DT SA, succursale de Genève, Astral SA.
Dirigenza (7)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Jean-Noël Eric Jaton,
André Pierre Viatte-Brunner,
Dr. Mario Paul Magada,
Monika Fehr Caluori
i più recenti aventi diritto di firma
José Luis Marco,
Giovanni Trolla,
Jean-Noël Eric Jaton,
André Pierre Viatte-Brunner,
Frank Gérard Frédéric Roger
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
06.03.1992
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Genève
Ufficio del registro di commercio
GE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-660.0.231.992-5
IDI/IVA
CHE-107.391.570
Ramo economico
Fornitura di altri servizi all’azienda
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Recouvrement de créances, conseils aux entreprises en matière de contentieux.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Fiduciaire Lambelet Société Anonyme Fidal | Lausanne | 23.12.1996 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- UIC Ufficio Incassi e Contenzioso SA
- BIR Büro für Inkasso und Rechtsberatung AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: ORC Office de Recouvrement et de Contentieux SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006115674, Ufficio del registro di commercio Ginevra, (660)
ORC Office de Recouvrement et de Contentieux SA, à Genève, CHE-107.391.570 (FOSC du 07.02.2024, p. 0/1005955553). Signature collective à deux de Marco José Luis, nommé directeur;
sa procuration est radiée.
Numero di pubblicazione: HR02-1005955553, Ufficio del registro di commercio Ginevra, (660)
ORC Office de Recouvrement et de Contentieux SA, à Genève, CHE-107.391.570 (FOSC du 09.08.2021, p. 0/1005267559). Heinzer Thibault n'est plus administrateur;
ses pouvoirs sont radiés. Marco José Luis, maintenant domicilié à Nyon signe désormais par procuration collective à deux, sans autre restriction. Roger Frank est maintenant domicilié à Nyon.
Numero di pubblicazione: HR02-1005267559, Ufficio del registro di commercio Ginevra, (660)
ORC Office de Recouvrement et de Contentieux SA, à Genève, CHE-107.391.570 (FOSC du 29.03.2021, p. 0/1005136622). La procuration de Luaces Samantha est radiée.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.