Età dell'azienda
-Fatturato in CHF
-Capitale in CHF
-Collaboratori
-Marchi attivi
-Indirizzo
c/o Bank Sal. Oppenheim jr. & Cie (Schweiz) AG
Uraniastrasse 28
8001 Zürich
Informazioni su Oppenheim Investment Holding AG in Liquidation
Non sono disponibili informazioni perché l’azienda e stata cancellata.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleInformazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
08.10.2007
Cancellazione dal registro delle imprese
11.03.2013
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Zürich
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.3.031.520-4
IDI/IVA
CHE-113.856.471
Ramo economico
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Der Zweck der Gesellschaft besteht im Erwerb, Halten, Verwalten und Veräussern von Beteiligungen an Gesellschaften oder Unternehmen jeder Art im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte durchführen, die mit ihrem Zweck in direktem oder indirektem Zusammenhang stehen oder diesem förderlich sind. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
KPMG AG | Zürich | 12.10.2007 | 10.03.2013 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Oppenheim Investment Holding Ltd in liquidation
- Oppenheim Investment Holding SA en liquidation
- Oppenheim Investment Holding AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Oppenheim Investment Holding AG in Liquidation
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 7097558, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Oppenheim Investment Holding AG in Liquidation, in Zürich, CH-020.3.031.520-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 163 vom 24.08.2010, S. 24, Publ. 5781964). Die Liquidation ist beendet. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Numero di pubblicazione: 5781964, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Oppenheim Investment Holding AG, in Zürich, CH-020.3.031.520-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 78 vom 23.04.2010, S. 21, Publ. 5600236).
Firma neu:
Oppenheim Investment Holding AG in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Oppenheim Investment Holding SA en liquidation) (Oppenheim Investment Holding Ltd in liquidation).
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 06.08.2010 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Freiherr von Oppenheim, Christopher Alfred, deutscher Staatsangehöriger, in Köln (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Roesle, Dr. Max C., von Sulz AG, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rüdisühli, Heinrich gen. Heini, von Rüschlikon, in Rüschlikon, Liquidator, mit Einzelunterschrift;
Tschäni, Rudolf, von Dittingen, in Baar, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 5600236, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Oppenheim Investment Holding AG, in Zürich, CH-020.3.031.520-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 35 vom 19.02.2010, S. 28, Publ. 5504286).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Camenzind, Dr. Christian A., von Gersau, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Roesle, Dr. Max C., von Sulz AG, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.