Informazioni su Oolix Holding AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Oolix Holding AG
- Oolix Holding AG con sede a Zug è attiva. Oolix Holding AG è attiva nel ramo «Esercizio delle altre istituzione finanziario».
- Oolix Holding AG ha una persona nella dirigenza.
- Tutte le mutazioni all'iscrizione nel registro di commercio si trovano su “Comunicati”. L’ultima modifica è avvenuta il 03.01.2023.
- L’azienda Oolix Holding AG è iscritta nel Registro di commercio con l’IDI CHE-243.971.692.
- Allo stesso indirizzo come Oolix Holding AG sono iscritte 33 altre aziende attive. Queste includono: AC Rhine AG, AN Retail GmbH, Arjen Investment AG.
Dirigenza (1)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
25.10.2021
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Zug
Ufficio del registro di commercio
ZG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-170.3.046.398-5
IDI/IVA
CHE-243.971.692
Ramo economico
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt das Halten und Verwalten von Beteiligungen im In- und Ausland sowie den internationalen Vertrieb von Grundstoffen und Pflanzenextrakten für die kosmetische und chemische Industrie sowie für verwandte Zweige. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmungen irgendwelcher Art beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sein könnten, den Zweck der Gesellschaft zu fördern; oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung sowie Garantien, Bürgschaften und Pfandrechtsgeschäfte für verbundene Unternehmungen und Dritte eingehen. Sie kann Immobilien im In- und Ausland erwerben, verpachten, vermieten, verwalten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann jede Art von Schuld oder Wertpapieren, innerhalb der Schweiz oder im Ausland, erwerben, halten, verwalten oder verkaufen.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Oolix Holding SA
- Oolix Holding Ltd
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Oolix Holding AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005643171, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Oolix Holding AG, in Zug, CHE-243.971.692, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 235 vom 02.12.2022, Publ. 1005618270).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Levy, Guy, portugiesischer Staatsangehöriger, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Rishon Le Zion (IL)].
Numero di pubblicazione: HR02-1005618270, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Oolix Holding AG, in Zug, CHE-243.971.692, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 210 vom 28.10.2021, Publ. 1005321925).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Breuer, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Auw, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Levy, Guy, portugiesischer Staatsangehöriger, in Rishon Le Zion (IL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR01-1005321925, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Oolix Holding AG (Oolix Holding SA) (Oolix Holding Ltd), in Zug, CHE-243.971.692, Graben 5, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
08.10.2021.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt das Halten und Verwalten von Beteiligungen im In- und Ausland sowie den internationalen Vertrieb von Grundstoffen und Pflanzenextrakten für die kosmetische und chemische Industrie sowie für verwandte Zweige. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmungen irgendwelcher Art beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sein könnten, den Zweck der Gesellschaft zu fördern;
oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung sowie Garantien, Bürgschaften und Pfandrechtsgeschäfte für verbundene Unternehmungen und Dritte eingehen. Sie kann Immobilien im In- und Ausland erwerben, verpachten, vermieten, verwalten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann jede Art von Schuld oder Wertpapieren, innerhalb der Schweiz oder im Ausland, erwerben, halten, verwalten oder verkaufen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen in beliebiger schriftlicher oder elektronischer Form unter Vorbehalt abweichender gesetzlicher oder statutarischer Bestimmungen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 28.09.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Levy, Guy, portugiesischer Staatsangehöriger, in Rishon Le Zion (IL), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Breuer, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Auw, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.