Informazioni su Oil-Dri SARL
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Oil-Dri SARL
- Oil-Dri SARL da Coppet opera nel ramo «Altro commercio con prodotti diversi» ed è attiva.
- La dirigenza è composta di 5 persone.
- Tutte le mutazioni all'iscrizione nel registro di commercio si trovano su “Comunicati”. L’ultima modifica è avvenuta il 29.01.2024.
- Oil-Dri SARL è iscritta nel cantone VD con l’IDI CHE-106.976.029.
Dirigenza (5)
Amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Susan Kreh,
Dan Jaffee,
Oil-Dri Corporation of America,
Dora Maag,
Bruce Patsey
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
19.10.1972
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Coppet
Ufficio del registro di commercio
VD
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-550.1.001.654-8
IDI/IVA
CHE-106.976.029
Ramo economico
Altro commercio con prodotti diversi
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Vente de produits minéraux ou chimiques; toute opération de transformation ou de fabrication se rapportant à ces produits.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (3)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Grant Thornton AG | Zürich | 10.07.2014 | 26.06.2019 | |
PricewaterhouseCoopers SA | Genève | 31.08.2004 | 09.07.2014 | |
Daniel Wagneur FCCA | Genève | <2004 | 30.08.2004 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Oil-Dri GmbH
- Oil-Dri LLC
- Oil-Dri SA
- Oil-Dri S.A.
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Oil-Dri SARL
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005946794, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Oil-Dri SARL, à Coppet, CHE-106.976.029 (FOSC du 24.01.2022, p. 0/1005388260). Fernández Méndez Sergio n'est plus gérant;
sa signature est radiée.
Nouvelle gérante:
Maag Dora, de Oberglatt, à Arzier-Le Muids, avec signature individuelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1005388260, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Oil-Dri SARL, à Coppet, CHE-106.976.029 (FOSC du 13.01.2020, p. 0/1004803111). Maag Dora n'est plus gérante, sa signature est radiée. Fernández Méndez Sergio, qui est désormais à Lausanne, est nommé gérant et signe désormais individuellement.
Numero di pubblicazione: HR02-1004803111, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Oil-Dri SARL, à Coppet, CHE-106.976.029 (FOSC du 25.03.2019, p. 0/1004595240). Libert Jeffrey M. n'est plus gérant;
sa signature est radiée.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.