Informazioni su ODT GmbH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu ODT GmbH
- ODT GmbH con sede a Mollis è attiva. ODT GmbH è attiva nel ramo «Uffici di architettura e ingegneria».
- La dirigenza dell’azienda ODT GmbH è composta da 2 persone. L’azienda è stata costuita nel 16.12.2008.
- Su “Comunicati” potrà visualizzare tutte le mutazioni all’iscrizione nel registro di commercio. L’ultima mutazione ha avuto luogo il 21.08.2023.
- L’IDI segnalata è CHE-114.638.675.
- Axandus GmbH, Max Schilling AG, Werkzeug- und Maschinenbau, Präzise Mechanik AG sono iscritte all’indirizzo uguale.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
16.12.2008
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Glarus Nord
Ufficio del registro di commercio
GL
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-320.4.064.460-2
IDI/IVA
CHE-114.638.675
Ramo economico
Uffici di architettura e ingegneria
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Technische Beratungen und Entwicklungen sowie Übernahme von Managementfunktionen auf Zeit. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Vertretungen übernehmen, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnungen vornehmen sowie Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: ODT GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005819972, Ufficio del registro di commercio Glarona
ODT GmbH, in Glarus Nord, CHE-114.638.675, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 98 vom 23.05.2023, Publ. 1005751608).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rutzer, Andrea Rita, von Glarus Süd, in Walenstadt, mit Einzelprokura.
Numero di pubblicazione: HR02-1005751608, Ufficio del registro di commercio Glarona
ODT GmbH, in Glarus Nord, CHE-114.638.675, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 137 vom 18.07.2022, Publ. 1005522927).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tinner, Andreas Simon, von Sennwald, in Frümsen (Sennwald), mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005522927, Ufficio del registro di commercio Glarona
ODT GmbH, in Glarus Nord, CHE-114.638.675, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 35 vom 20.02.2015, S.0, Publ. 2001673).
Domizil neu:
Feldbach 10, 8753 Mollis.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.