Informazioni su OD Gips GmbH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu OD Gips GmbH
- OD Gips GmbH con sede a Rothenburg è una Società a garanzia limitata nel ramo «Altri tipi di ristrutturazione (incl. ristrutturazione d’interni)». OD Gips GmbH è attiva.
- La dirigenza dell’azienda OD Gips GmbH è composta da 2 persone.
- Tutte le mutazioni all'iscrizione nel registro di commercio si trovano su “Comunicati”. L’ultima modifica è avvenuta il 03.06.2024.
- OD Gips GmbH è iscritta nel cantone LU con l’IDI CHE-231.032.801.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
02.04.2024
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Rothenburg
Ufficio del registro di commercio
LU
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-100.4.818.655-1
IDI/IVA
CHE-231.032.801
Ramo economico
Altri tipi di ristrutturazione (incl. ristrutturazione d’interni)
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt die Ausführung von Gipserarbeiten, Fassadenarbeiten und Trockenbau; An- und Verkauf sowie Handel mit Gipsermaterial, Werkzeug und Baumaterial aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: OD Gips GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006046192, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
OD Gips GmbH, in Eschenbach (LU), CHE-231.032.801, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 66 vom 05.04.2024, Publ. 1006001678).
Statutenänderung:
15.05.2024.
Sitz neu:
Rothenburg.
Domizil neu:
Flecken 3, 6023 Rothenburg.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Berisha, Launora, kosovarische Staatsangehörige, in Eschenbach (LU), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Onica, Maria-Anca, rumänische Staatsangehörige, in Rothenburg, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Dalan, Ionut-Florin, rumänischer Staatsangehöriger, in Rothenburg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: HR01-1006001678, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
OD Gips GmbH, in Eschenbach (LU), CHE-231.032.801, Eschenpark 12, 6274 Eschenbach LU, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
28.03.2024.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Ausführung von Gipserarbeiten, Fassadenarbeiten und Trockenbau;
An- und Verkauf sowie Handel mit Gipsermaterial, Werkzeug und Baumaterial aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Mit Erklärung vom 28.03.2024 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Berisha, Launora, kosovarische Staatsangehörige, in Eschenbach (LU), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.