Informazioni su OBIMAG Immobilien AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu OBIMAG Immobilien AG
- OBIMAG Immobilien AG con sede a Balsthal è attiva. OBIMAG Immobilien AG è attiva nel ramo «Compravendita di immobili propri».
- OBIMAG Immobilien AG è stata costituita nel 02.12.2011.
- L’azienda ha cambiato la propria iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 07.04.2021. Tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio sono disponibili su “Comunicati”.
- L’azienda è iscritta nel registro di commercio del cantone SO con l’IDI CHE-204.907.578.
- Aziende con lo stesso indirizzo: Design & Schreiben GmbH, Hans Obrecht-Stiftung, Naturheilpraxis Gsund si GmbH.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
02.12.2011
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Balsthal
Ufficio del registro di commercio
SO
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-241.3.010.561-9
IDI/IVA
CHE-204.907.578
Ramo economico
Compravendita di immobili propri
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Erwerb, Halten, Vermietung und Veräusserung von Grundstücken und Liegenschaften, Immobilien- und allgemeine Vermögensverwaltung, Immobilien- und Bauherrenberatung und andere Dienstleistungen im Immobilienbereich. Kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an andern Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, welche geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
JAM Group AG | Egerkingen | 07.12.2011 | 30.12.2012 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: OBIMAG Immobilien AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005142272, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
OBIMAG Immobilien AG, in Balsthal, CHE-204.907.578, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 253 vom 31.12.2012, S.0, Publ. 6998008).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kamber, Peter, von Hauenstein-Ifenthal, in Mümliswil (Mümliswil-Ramiswil), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 6998008, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
OBIMAG Immobilien AG, in Balsthal, CH-241.3.010.561-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 07.12.2011, S. 0, Publ. 6448670). Mit Erklärung vom 12.12.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
ST Schürmann Treuhand AG (CH-240.3.000.461-1), in Egerkingen, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 6448670, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
OBIMAG Immobilien AG, in Balsthal, CH-241.3.010.561-9, Dorfgasse 9, 4710 Balsthal, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
28.11.2011.
Zweck:
Erwerb, Halten, Vermietung und Veräusserung von Grundstücken und Liegenschaften, Immobilien- und allgemeine Vermögensverwaltung, Immobilien- und Bauherrenberatung und andere Dienstleistungen im Immobilienbereich. Kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an andern Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, welche geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, die Grundstücke Grundbuch Derendingen Nrn. 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2101, 2102 und 2103 zum Preis von CHF 2'200'000.00 zu übernehmen.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen mit Brief oder mit elektronischem Übermittlungsmedium.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Bracher, Ivo, von Rüegsau, in Solothurn, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Obrecht, Rudolf, von Wangen an der Aare, in Balsthal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Kamber, Peter, von Hauenstein-Ifenthal, in Mümliswil (Mümliswil-Ramiswil), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
ST Schürmann Treuhand AG (CH-240.3.000.461-1), in Egerkingen, Revisionsstelle.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.