Informazioni su Nukleartechnikerschule
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Nukleartechnikerschule
- Nukleartechnikerschule da Baden opera nel ramo «Altre servici in educazione» ed è attiva.
- L’Organizzazione è stata costituita nel 10.12.2020.
- Su “Comunicati” troverà tutte le modifiche nel registro di commercio, l’ultima delle quali è stata effettuata il 26.10.2023.
- L’IDI segnalata è CHE-279.194.520.
Dirigenza (5)
i più recenti membri del comitato
i più recenti aventi diritto di firma
Markus Rüegger,
Bernd Mücke,
Andreas Peter Frei,
Hansjörg Künzli,
Monika Maria Fuchs
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
10.12.2020
Forma giuridica
Associazione
Domicilio legale dell'azienda
Baden
Ufficio del registro di commercio
AG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-400.6.448.413-0
IDI/IVA
CHE-279.194.520
Ramo economico
Altre servici in educazione
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Der Verein bezweckt die Aus- und Weiterbildung im Bereich Nukleartechnologie und Grossanlagenbetrieb. Der Verein kann Kurse und Lehrgänge auf dem Niveau einer höheren Fachschule gemäss den Bundesgesetz über die Berufsbildung und den einschlägigen Verordnungen führen. Der Verein kann zudem alle Aktivitäten ausüben, die zum Führen von Aus- und Weiterbildungen der Nukleartechnikerschule erforderlich sind. Der Verein ist konfessionell und politisch neutral. Er ist nicht gewinnorientiert. Er kann zur Förderung des Zweckes die Mitgliedschaften bei anderen Organisationen, Einrichtungen und Verbänden im In- und Ausland erwerben.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
BDO AG | Olten | 15.12.2020 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Nukleartechnikerschule
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005869836, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Nukleartechnikerschule, in Baden, CHE-279.194.520, Verein (SHAB Nr. 151 vom 08.08.2023, Publ. 1005812165).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schnetgöke-Pfeiffer, Uwe Gregor, deutscher Staatsangehöriger, in Reinach (BL), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005812165, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Nukleartechnikerschule, in Baden, CHE-279.194.520, Verein (SHAB Nr. 30 vom 11.02.2022, Publ. 1005403774).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Franke, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Laufenburg, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rüegger, Markus, von Rothrist, in Brittnau, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Mücke, Bernd, deutscher Staatsangehöriger, in Dogern (DE), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005403774, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Nukleartechnikerschule, in Baden, CHE-279.194.520, Verein (SHAB Nr. 244 vom 15.12.2020, Publ. 1005048033). [Gemeindefusion vom 01.01.2022].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frei, Andreas Peter, von Zurzach, in Klingnau, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Rietheim].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.