Informazioni su Nordic Coworking Luzern GmbH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Nordic Coworking Luzern GmbH
- Nordic Coworking Luzern GmbH ha sede a Luzern ed è attiva. Essa opera nel ramo «Compravendita di immobili propri».
- Nordic Coworking Luzern GmbH è stata costituita nel 12.05.2023.
- L’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata cambiata da ultimo il 17.07.2023. Nella rubrica “Comunicati” possono essere visualizzate tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio.
- L’IDI segnalata è la seguente: CHE-184.098.241.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
12.05.2023
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Luzern
Ufficio del registro di commercio
LU
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-100.4.816.539-6
IDI/IVA
CHE-184.098.241
Ramo economico
Compravendita di immobili propri
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt die Zurverfügungstellung und Vermietung von Arbeits- und Büroinfrastruktur, Büros sowie Sitzungszimmer, Dienstleistungen für Firmen und natürliche Personen wie Domizilgewährung, Beratung, Administration und Postdienst, Organisation von Events und Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche direkt oder indirekt den Zweck der Gesellschaft fördern oder mit ihr im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen. Ebenso kann sie Zweigniederlassungen errichten. Sie kann ferner Grundstücke und Liegenschaften erwerben, veräussern, vermieten und verwalten sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, ihren Zweck zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Nordic Coworking Luzern GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005796720, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Nordic Coworking Luzern GmbH, in Luzern, CHE-184.098.241, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 123 vom 28.06.2023, Publ. 1005780101).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Straume, Peter, norwegischer Staatsangehöriger, in Luzern, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
HAMP INVEST AS (987 614 927), in Oslo (NO), Gesellschafterin, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: HR02-1005780101, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Nordic Coworking Luzern GmbH, in Luzern, CHE-184.098.241, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 95 vom 17.05.2023, Publ. 1005748218).
Domizil neu:
Hitzlisbergstrasse 11, 6006 Luzern.
Numero di pubblicazione: HR01-1005748218, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Nordic Coworking Luzern GmbH, in Luzern, CHE-184.098.241, Alpenquai 30, 6005 Luzern, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
10.05.2023.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Zurverfügungstellung und Vermietung von Arbeits- und Büroinfrastruktur, Büros sowie Sitzungszimmer, Dienstleistungen für Firmen und natürliche Personen wie Domizilgewährung, Beratung, Administration und Postdienst, Organisation von Events und Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche direkt oder indirekt den Zweck der Gesellschaft fördern oder mit ihr im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen. Ebenso kann sie Zweigniederlassungen errichten. Sie kann ferner Grundstücke und Liegenschaften erwerben, veräussern, vermieten und verwalten sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, ihren Zweck zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung der Gründer vom 10.05.2023 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Straume, Peter, norwegischer Staatsangehöriger, in Luzern, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Rugz AG (CHE-243.220.752), in Meiringen, Gesellschafterin, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Sevencs Holding AG (CHE-164.592.785), in Meiringen, Gesellschafterin, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Ubuntu Management Consulting (UMC) AG (CHE-260.827.435), in Kriens, Gesellschafterin, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Rugseth, Jens, norwegischer Staatsangehöriger, in Luzern, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Syversen, Rune, norwegischer Staatsangehöriger, in Horw, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.