Su Newsnet Aktiengesellschaft
- Newsnet Aktiengesellschaft a Schaan è una Società anonima nel ramo «Fornitura di servizi informatici». Newsnet Aktiengesellschaft è attiva.
- La dirigenza dell’azienda Newsnet Aktiengesellschaft è composta da 2 persone. L’azienda è stata costuita nel 27.07.2000.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è avvenuta il 13.11.2020. Tutte leiscrizioni nel registro di commercio possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF.
- 23 altre aziende attive sono iscritte allo stesso indirizzo. Queste includono: Amann Architektur, avoris Personal Aktiengesellschaft, Bauelemente Otto Hilti Holding AG.
Dirigenza (2)
Consiglio d'amministrazione
Amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Domicilio legale dell'azienda
Schaan
Ramo economico
Fornitura di servizi informatici
Scopo (Lingua originale)
Zweck der Gesellschaft ist: Planung und Realisation von Kommunikationsanlagen (insbesondere Gegensprech-, Alarm-, Video- und Telefonanlagen) sowie Beratung in diesem Bereich; Handel mit und Installation von EDV- und Kommunikationsanlagen, Soft- und Hardware sowie entsprechende Wartungs- und Servicedienstleistungen; Handel mit Waren aller Art sowie Liegenschaften; Erbringung von Dienstleistungen als Internet-Provider; Übernahme von Generalunternehmungsaufträgen; Erbringung von Vermittlungsdienstleistungen (ausgenommen Dienst- und Stellenvermittlung).
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati per Newsnet Aktiengesellschaft
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 10496/2020, (1)
Newsnet Aktiengesellschaft, in Schaan, FL-0002.021.263-8, Aktiengesellschaft.
Erloschene Angaben zur Verwaltung:
Jehle, Klaus, StA: Liechtenstein, 9485 Nendeln, Verwahrer.
Angaben zur Verwaltung neu oder mutierend:
Kollmann, Andreas Herbert, StA: Liechtenstein, 9491 Ruggell, Verwahrer.
Numero di pubblicazione: 20223929, (1)
Handelsregister 7.04.2017, Newsnet Aktiengesellschaft, Schaan (FL-0002.021.263-8) Aktiengesellschaft Erloschene Angaben zur Verwaltung: Nipp, Helmut Nikolaus, StA: Liechtenstein, 9493 Mauren, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 20207152, (1)
Handelsregister 02/03/2016, Newsnet Aktiengesellschaft, Schaan (FL-0002.021.263-8) Aktiengesellschaft Angaben zur Verwaltung neu oder mutierend: Nipp, Helmut Nikolaus, StA: Liechtenstein, 9493 Mauren, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.