Informazioni su neosim AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu neosim AG
- neosim AG è attualmente attiva e opera nel settore «Commercio di beni di consumo». La sede si trova a Zizers.
- La dirigenza dell’azienda neosim AG fondata il 02.06.2017 è composta da 5 persone.
- Tutte le mutazioni all'iscrizione nel registro di commercio si trovano su “Comunicati”. L’ultima modifica è avvenuta il 12.06.2024.
- L'IDI della azienda è CHE-409.283.220.
- Aziende con l’indirizzo uguale a neosim AG: Good Elektro GmbH, KUBEX18 AG, mik werbetechnik gmbh.
Dirigenza (5)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Anuj Chahal,
Dr. Ritez Kumar,
Dr. Sunil Tomar,
Kanika Chahal,
Sumit Chahal
i più recenti aventi diritto di firma
Anuj Chahal,
Dr. Ritez Kumar,
Dr. Sunil Tomar,
Kanika Chahal,
Sumit Chahal
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
02.06.2017
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Zizers
Ufficio del registro di commercio
GR
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-350.3.012.671-0
IDI/IVA
CHE-409.283.220
Ramo economico
Commercio di beni di consumo
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt die Herstellung, Verkauf, Import und Export und den Handel mit Geräten und Instrumenten für die Medizintechnik und verwandte Gebiete sowie das Erbringen von damit zusammenhängenden Dienstleistungen. Die Gesellschaft bezweckt ferner die Verwaltung und Verwertung von Patenten, Erfindungen und Fabrikationsverfahren; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: neosim AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006055054, Ufficio del registro di commercio Grigioni
neosim AG, in Zizers, CHE-409.283.220, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2022, Publ. 1005511502).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brunner, Dr. Josef Xaver, von Villmergen, in Chur, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005511502, Ufficio del registro di commercio Grigioni
neosim AG, in Chur, CHE-409.283.220, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 35 vom 18.02.2022, Publ. 1005409342).
Statutenänderung:
28.06.2022.
Sitz neu:
Zizers.
Domizil neu:
Tardisstrasse 225, 7205 Zizers.
Numero di pubblicazione: HR02-1005409342, Ufficio del registro di commercio Grigioni
neosim AG, in Chur, CHE-409.283.220, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 08.06.2017, Publ. 3567761).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Büchele, Dolores, von Samedan, in Chur, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Chahal, Anuj, indischer Staatsangehöriger, in New Delhi (IN), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Chahal, Kanika, indische Staatsangehörige, in New Delhi (IN), Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Chahal, Sumit, indischer Staatsangehöriger, in New Delhi (IN), Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Kumar, Dr. Ritez, indischer Staatsangehöriger, in Sumit (IN), Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Brunner, Dr. Josef Xaver, von Villmergen, in Chur, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Tomar, Dr. Sunil, indischer Staatsangehöriger, in New Delhi (IN), Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.