Su Natural Resources Development AG
- Natural Resources Development AG ha sede a Mauren FL ed è attiva. Essa opera nel ramo «Servizi per consulenza manageriale».
- C'é 2 persone nella dirigenza.
- Tutte le modifiche passate possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF. L’ultima modifica nel registro di commercio c’è stata il 30.08.2023.
Informazioni sul registro di commercio
Domicilio legale dell'azienda
Triesen
Ramo economico
Servizi per consulenza manageriale
Scopo (Lingua originale)
Erbringung von Unternehmensberatungen im Bereich der Nachhaltigkeit, sowie Handel mit Waren aller Art; Halten, Verwalten und Verwerten von Vermögenswerten aller Art insbesondere von Lizenzen, Patenten und Immobilien; Beteiligung an und Finanzierung von anderen Gesellschaften sowie alle weiteren Tätigkeiten im Interesse der Gesellschaft.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Natural Resources Development AG in Liquidation
- VIPNAJ Trade AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati per Natural Resources Development AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 13313/2023, (1)
Natural Resources Development AG in Liquidation, in Mauren, FL-0002.324.561-2, Aktiengesellschaft. Firma bzw.
Name neu:
Natural Resources Development AG. Aufhebung der amtlich verfügten Auflösung und Liquidation lt. Verfügung des Amtes für Justiz vom 03.07.2023.[bisher: Auflösung und Liquidation der Gesellschaft von Amtes wegen und Bestellung von Renatus Paul Kühne, Landstrasse 40, 9495 Triesen und Herald Arnold Marius Augustus Janssen, Brunnenbritschen 2, 9493 Mauren, als Liquidatoren lt. Verfügung des Amtes für Justiz vom 27.10.2022 sowie Entscheidung der Beschwerdekommission für Verwaltungsangelegenheiten des Fürstentums Liechtenstein vom 25.01.2023 (Art. 971 Abs. 1 Ziff. 3 (Verwaltung) PGR in Verbindung mit Art. 114 HRV).].
Erloschene Angaben zur Verwaltung:
Kühne, Renatus Paul, StA: Schweiz, 9495 Triesen, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Angaben zur Verwaltung neu oder mutierend:
Rohrbasser, Markus, StA: Schweiz, 6314 Unterägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Janssen, Herald Arnold Marius Augustus, StA: Niederlande, 9493 Mauren, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Liquidator, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 793/2023, (1)
Natural Resources Development AG, in Mauren, FL-0002.324.561-2, Aktiengesellschaft.
Angaben zur Verwaltung neu oder mutierend:
Euro Treuhand AG, 9487 Gamprin-Bendern, Verwahrerin [bisher: Euro Treuhand Aktiengesellschaft, 9496 Balzers].
Numero di pubblicazione: 10164/2022, (1)
Natural Resources Development AG, in Mauren, FL-0002.324.561-2, Aktiengesellschaft.
Angaben zur Verwaltung neu oder mutierend:
Rohrbasser, Markus, StA: Schweiz, 6314 Unterägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.