Indirizzo
c/o Sodrecos S.A.
Chemin du Signal 5, Centre 'Les Toises'
1296 Coppet
Informazioni su NATIVS Sàrl
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu NATIVS Sàrl
- NATIVS Sàrl ha sede a Coppet, è attiva e opera nel ramo «Servizi per consulenza PR».
- NATIVS Sàrl è stata costituita nel 15.03.2016.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è avvenuta il 23.02.2024. Tutte leiscrizioni nel registro di commercio possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF.
- L’azienda NATIVS Sàrl è iscritta nel Registro di commercio con l’IDI CHE-404.346.830.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
15.03.2016
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Coppet
Ufficio del registro di commercio
VD
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-550.1.166.103-3
IDI/IVA
CHE-404.346.830
Ramo economico
Servizi per consulenza PR
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
La société a pour but toutes prestations de services en matière de marketing digital, ainsi que toutes prestations dans le domaine des médias, de la communication, des télécommunications, d'internet, de la diffusion d'images, de vidéos et de musiques, et dans les nouvelles technologies (pour but complet cf. statuts).
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: NATIVS Sàrl
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005969717, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
NATIVS Sàrl, à Coppet, CHE-404.346.830 (FOSC du 29.06.2021, p. 0/1005232891). Cons Valentin Pierre Bertrand, qui n'est plus associé-gérant et dont la signature est radiée, cède ses 200 parts de CHF 100, par 50 parts de CHF 100, chacun, à Cons Yves, de Genève, à Contamine-Sarzin (France), nouvel associé gérant président avec signature individuelle, titulaire de 50 parts de CHF 100, à Tonello Robert, de Vernier, à Versoix, nouvel associé-gérant avec signature individuelle, titulaire de 50 parts de CHF 100, à Cons Alexis, de Genève, à Sillingy (France), nouvel associé sans signature, titulaire de 50 parts de CHF 100, et à Tonello Loris, de Vernier, à Thônex, nouvel associé sans signature, titulaire de 50 parts de CHF 100. La signature de Durand Gabrielle est radiée.
Numero di pubblicazione: HR02-1005232891, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
NATIVS Sàrl, à Coppet, CHE-404.346.830 (FOSC du 18.03.2016, p. 0/2732677). Hantson Alex Andrew, qui n'est plus associé-gérant et dont la signature est radiée, cède ses 100 parts de CHF 100 à l'associé-gérant Cons Valentin Pierre Bertrand, maintenant à Cruseilles (France), qui n'est plus président, signe désormais individuellement, titulaire de 200 parts de CHF 100.
Numero di pubblicazione: 2732677, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
NATIVS Sàrl, à Coppet, chemin du Signal 5, Centre 'Les Toises', c/o Sodrecos S.A., 1296 Coppet, CHE-404.346.830. Nouvelle société à responsabilité limitée.
Statuts:
4 mars 2016.
But:
la société a pour but toutes prestations de services en matière de marketing digital, ainsi que toutes prestations dans le domaine des médias, de la communication, des télécommunications, d'internet, de la diffusion d'images, de vidéos et de musiques, et dans les nouvelles technologies (pour but complet cf. statuts).
Obligation de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.
Capital social:
CHF 20'000.
Associés-gérants avec signature collective à deux:
Cons Valentin Pierre Bertrand, de Genève, à Contamine-Sarzin (France), président, et Hantson Alex Andrew, de Salvagny, à Collonges-sous-Salève (France), chacun avec 100 parts de CHF 100. Signature individuelle est conférée à Durand Gabrielle, de Sainte-Croix, à Confignon, directrice.
Organe de publication:
Feuille officielle suisse du commerce.
Communications aux associés:
par écrit ou par courriel. Selon déclaration du 4 mars 2016, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.