Informazioni su Multigraf AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Multigraf AG
- Multigraf AG a Muri AG è una Società anonima nel ramo «Commercio con macchine». Multigraf AG è attiva.
- Multigraf AG ha 5 persone nella dirigenza.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è avvenuta il 30.08.2024. Tutte leiscrizioni nel registro di commercio possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF.
- L’IDI segnalata è la seguente: CHE-100.444.366.
- 2 altre aziende attive sono iscritte allo stesso indirizzo. Queste includono: Schneider & Co AG, TecHouse AG.
Dirigenza (5)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Hideki Hashiguchi,
Shuji Wanaka,
Patric Lerch,
Robert Anton Barrer
i più recenti aventi diritto di firma
Hideki Hashiguchi,
Shuji Wanaka,
Patric Lerch,
Robert Anton Barrer,
Marco Kessler
Amministrazione
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
09.01.1985
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Muri (AG)
Ufficio del registro di commercio
AG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-400.3.010.787-2
IDI/IVA
CHE-100.444.366
Ramo economico
Commercio con macchine
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Herstellung von und Handel mit Maschinen, Geräten und Materialien für die grafische Branche und den Bürobedarf; die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben oder veräussern sowie andere Unternehmungen gründen oder sich an solchen beteiligen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
BDO AG | Steinhausen | 16.11.2015 |
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Dr. Nabholz Treuhand AG | Zürich | 13.11.2009 | 15.11.2015 | |
MOORE Zürich AG | Zürich | <2004 | 12.11.2009 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Marchi
Marchio | Data di registrazione | Stato | Numero |
---|---|---|---|
MULTIGRAF | 09.02.2012 | attivo | 62780/2011 |
Ultimi comunicati FUSC: Multigraf AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006118535, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Multigraf AG, in Muri (AG), CHE-100.444.366, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 10.05.2022, Publ. 1005470016).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hashiguchi, Hideki, japanischer Staatsangehöriger, in Wakayama (JP), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Wanaka, Shuji, japanischer Staatsangehöriger, in Wakayama (JP), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005470016, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Multigraf AG, in Muri (AG), CHE-100.444.366, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 10.10.2019, Publ. 1004735037).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Süess, Lorenz, von Wädenswil, in Luzern, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004735037, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Multigraf AG, in Muri (AG), CHE-100.444.366, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 188 vom 28.09.2018, Publ. 1004465251).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Barrer, Robert, von Muri (AG), in Muri (AG), Präsident des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Lerch, Patric, von Burgdorf, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kessler, Marco, von Zürich, in Hägglingen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Süess, Lorenz, von Wädenswil, in Luzern, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.