Informazioni su MUK AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu MUK AG
- MUK AG è attualmente attiva e opera nel settore «Servizi postali e di corriere». La sede si trova a Jona.
- Il dirigenza è composto da ha una persona. L’azienda è stata costuita nel 13.09.1989.
- Su “Comunicati” potrà visualizzare tutte le mutazioni all’iscrizione nel registro di commercio. L’ultima mutazione ha avuto luogo il 31.07.2014.
- L’IDI segnalata è la seguente: CHE-106.501.821.
Dirigenza (1)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
13.09.1989
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Rapperswil-Jona
Ufficio del registro di commercio
SG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-320.3.030.472-6
IDI/IVA
CHE-106.501.821
Ramo economico
Servizi postali e di corriere
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Vermitteln von Mitfahrgelegenheiten, Ausführung und Vermitteln von Kurierdiensten und anderen Dienstleistungen im Personen- und Güterverkehr sowie damit bedingte periphere Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: MUK AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1642765, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
MUK AG, in Rapperswil-Jona, CHE-106.501.821, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 18.06.2014, Publ. 1560551).
Statutenänderung:
23.07.2014.
Zweck neu:
Vermitteln von Mitfahrgelegenheiten, Ausführung und Vermitteln von Kurierdiensten und anderen Dienstleistungen im Personen- und Güterverkehr sowie damit bedingte periphere Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 23.07.2014 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Noetzli, Conrado R., von Zürich, in Männedorf, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Neuner-Jehle, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Feldbach (Hombrechtikon), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Jona (Rapperswil-Jona)].
Numero di pubblicazione: 1560551, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
MUK AG, in Rapperswil-Jona, CHE-106.501.821, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 14.01.2013, Publ. 7013862).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bamert, Ferdinand genannt Ferdy, von Tuggen, in Lachen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mayr, Andreas, von Arbon, in Rapperswil SG (Rapperswil-Jona), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Neuner-Jehle, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Jona (Rapperswil-Jona), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 7013862, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
MUK AG, in Rapperswil-Jona, CH-320.3.030.472-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 05.03.2007, S. 11, Publ. 3807556).
Domizil neu:
Mövenstrasse 29, 8645 Jona.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.