Informazioni su Müller Gruppe AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Müller Gruppe AG
- Müller Gruppe AG ha sede a Udligenswil ed è attiva. Essa è una Società anonima ed èattiva nel settore «Compravendita di immobili propri».
- L’azienda è stata costituita nel 26.06.1989 e ha una persona nella dirigenza.
- Su “Comunicati” troverà tutte le modifiche nel registro di commercio, l’ultima delle quali è stata effettuata il 03.01.2024.
- L’IDI segnalata è la seguente: CHE-108.763.059.
Dirigenza (1)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
26.06.1989
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Udligenswil
Ufficio del registro di commercio
LU
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-100.3.011.121-9
IDI/IVA
CHE-108.763.059
Ramo economico
Compravendita di immobili propri
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Erwerb, Verkauf, Halten und Verwalten von Immobilien und Beteiligungen; Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Urheberrechten, Patente und Lizenzen aller Art; Die Gesellschaft kann Dritten, einschliesslich Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen oder anderen Finanzierungen sowie für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien jeglicher Art, ob gegen Entgelt oder nicht.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Beeler + Beeler Revisions AG | Risch | <2004 | 13.05.2020 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Bruno Müller Gartenbau AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Müller Gruppe AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005924482, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Müller Gruppe AG, in Udligenswil, CHE-108.763.059, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 14.05.2020, Publ. 1004889378).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Bruno, von Udligenswil und Triengen, in Udligenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Martin, von Udligenswil und Triengen, in Adligenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Udligenswil, in Luzern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1004889378, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Müller Gruppe AG, in Udligenswil, CHE-108.763.059, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 28.06.2019, Publ. 1004662255). Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 30.04.2020 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Beeler + Beeler Revisions AG (CHE-102.151.604), in Risch, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1004662255, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Bruno Müller Gartenbau AG, in Udligenswil, CHE-108.763.059, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 02.07.2015, S.0, Publ. 2243683).
Statutenänderung:
12.06.2019.
Vermögensübertragung:
Die Gesellschaft überträgt gemäss Vertrag vom 12.06.2019 Aktiven von CHF 2'110'668.34 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 737'584.71, auf die neue Müller Gärtner von Eden AG, in Udligenswil (CHE-136.698.740).
Gegenleistung:
300 Namenaktien zu CHF 1'000.00 und eine Forderung von CHF 23'083.63.
Firma neu:
Müller Gruppe AG.
Domizil neu:
Götzentalstrasse 1, 6044 Udligenswil.
Zweck neu:
Erwerb, Verkauf, Halten und Verwalten von Immobilien und Beteiligungen;
Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Urheberrechten, Patente und Lizenzen aller Art;
Die Gesellschaft kann Dritten, einschliesslich Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen oder anderen Finanzierungen sowie für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien jeglicher Art, ob gegen Entgelt oder nicht.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmungen in den Statuten über die Sachübernahme sind weggefallen.] [gestrichen: Gemäss Sachübernahmevertrag vom 23.06.1989 und Bilanz per 31.12.1988 übernahm die Gesellschaft von Bruno Müller, von Triengen, in Udligenswil die Einzelfirma "Bruno Müller, Gartenbau", in Udligenswil mit sämtlichen Aktiven und die Grundstücke Nr. 232, 236, 238, 239, 240 und 241, alle GB Udligenswil, im Gesamtwerte und zum Gesamtpreise von CHF 1'385'411.75 und sämtliche Passiven (inklusive WIR CHF 11'497.10) und die auf den Grundstücken Nrn. 240 und 241 lastenden Grundpfandschulden im Gesamtwerte und zum Gesamtpreise von CHF 1'385'411.75. Das Grundkapital von CHF 300'000.-- wurde voll liberiert durch Verrechnung mit einem Teil einer unter den Passiven der Bilanz enthaltenen Forderung gegen die Gesellschaft.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen durch Brief oder Telefax. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Martin, von Udligenswil, in Luzern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Müller, Bruno, von Udligenswil und Triengen, in Udligenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.