Su MÜHLEHOLZ ANSTALT
- L’azienda è stata costituita nel 19.04.1913.
- Su “Comunicati” troverà tutte le modifiche nel registro di commercio, l’ultima delle quali è stata effettuata il 20.12.2007.
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati per MÜHLEHOLZ ANSTALT
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 20053826, (1)
Firmenindex GBOERA, 20.12.2007, 2007 Öffentlichkeitsregisteramt, Änderung, 20.12.2007 MÜHLEHOLZ ANSTALT, Vaduz (FL-0001.020.574-3) Statutenänderung laut Beschluss des Inhabers der Gründerrechte vom 07.11.2007.
Zweck:
Zweck der Gesellschaft sind der Handel mit Holzwaren aller Art, die Anlage und Verwaltung des Anstaltsvermögens, insbesondere das Halten und Verwalten von Beteiligungen, Immobilien und Vermögenswerten aller Art und die Vornahme aller mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehenden Finanz-und Rechtsgeschäfte.
Numero di pubblicazione: 20034224, (1)
Vaterland, 01.09.2006, 198, 2006 Öffentlichkeitsregisteramt, Änderung, 29.08.2006, 7112.340 MÜHLEHOLZ ANSTALT, Vaduz (FL-1.020.574).
Wurde bestellt:
Mitglied, Geschäftsführer, Einzelunterschrift, Raimund Roeckle, 9490 Vaduz, Liechtenstein.
Wurde bestellt:
Mitglied, Einzelunterschrift, Hannelore Johanna Laurentia Roeckle, 9490 Vaduz, Liechtenstein.
Heimatland:
Liechtenstein.
Wurde bestellt:
Mitglied, Einzelunterschrift, Sarah Jäger-Roeckle, 9490 Vaduz, Liechtenstein.
Heimatland:
Liechtenstein.
Wurde bestellt:
Mitglied, Einzelunterschrift, David Roeckle, 9490 Vaduz, Liechtenstein.
Heimatland:
Liechtenstein
Numero di pubblicazione: 20031132, (1)
Vaterland, 17.05.2006, 111, 2006 Öffentlichkeitsregisteramt, Änderung, 12.05.2006, 5260.340 MÜHLEHOLZ ANSTALT, Vaduz (FL-1.020.574).
Wurde bestellt:
Repräsentant, Raimund Roeckle, Schaanerstrasse 71, 9490 Vaduz, Liechtenstein