Informazioni su MuCa Gastro GmbH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu MuCa Gastro GmbH
- MuCa Gastro GmbH con sede a Laupen BE è attiva. MuCa Gastro GmbH è attiva nel ramo «Esercizio di bars».
- L’azienda è stata costituita nel 06.02.2020 e ha una persona nella dirigenza.
- Su “Comunicati” potrà visualizzare tutte le mutazioni all’iscrizione nel registro di commercio. L’ultima mutazione ha avuto luogo il 10.05.2021.
- L'IDI della azienda è CHE-494.596.418.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
06.02.2020
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Laupen
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-036.4.080.354-7
IDI/IVA
CHE-494.596.418
Ramo economico
Esercizio di bars
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Erbringung von Dienstleistungen im Gastronomiegewerbe sowie Herstellung von als auch Handel mit Lebensmitteln und Getränken. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und des Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke, lmmaterialgüterrechte und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- MuCa Gastro Ltd liab Co
- MuCa Gastro Sàrl
- MuCa Gastro Sagl
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: MuCa Gastro GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005174749, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
MuCa Gastro GmbH, in Laupen, CHE-494.596.418, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 28 vom 11.02.2020, Publ. 1004826912).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kaya, Caner, türkischer Staatsangehöriger, in Urtenen-Schönbühl, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gürcan, Muhammed, von Münchenbuchsee, in Neuenegg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numero di pubblicazione: HR01-1004826912, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
MuCa Gastro GmbH (MuCa Gastro Sàrl) (MuCa Gastro Sagl) (MuCa Gastro Ltd liab Co), in Laupen, CHE-494.596.418, Marktgasse 2, 3177 Laupen BE, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
04.02.2020.
Zweck:
Erbringung von Dienstleistungen im Gastronomiegewerbe sowie Herstellung von als auch Handel mit Lebensmitteln und Getränken. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und des Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke, lmmaterialgüterrechte und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 04.02.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Gürcan, Muhammed, von Münchenbuchsee, in Neuenegg, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Kaya, Caner, türkischer Staatsangehöriger, in Urtenen-Schönbühl, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.