Informazioni su MRH Sàrl
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu MRH Sàrl
- MRH Sàrl ha sede a Bex ed è attiva. Essa è una Società a garanzia limitata ed èattiva nel settore «Commercio di beni di consumo».
- La dirigenza dell’azienda MRH Sàrl fondata il 12.05.2022 è composta da 2 persone.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è stata effetuata il 06.05.2024. Nella rubrica “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’IDI segnalata è la seguente: CHE-347.914.771.
- 3 altre aziende attive sono iscritte all’indirizzo uguale. Queste includono: ESPACES SERVICES Sàrl, NeoCadrans Sàrl, Société coopérative d'habitation du Chablais.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
12.05.2022
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Bex
Ufficio del registro di commercio
VD
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-550.1.203.071-8
IDI/IVA
CHE-347.914.771
Ramo economico
Commercio di beni di consumo
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
La société a pour but le commerce de verres; l'import/export de verres; l'exploitation d'une vitrerie; prestation de services et travaux d'entretien de toutes sortes ainsi que le négoce de produits du secteur immobilier, à l'exception des opérations prohibées par la Loi fédérale sur l'aquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE). La société peut, en rapport direct ou indirect avec son but: exercer toutes activités financières, commerciales ou industrielles, mobilière ou immobilières, créer des succursales ou des filiales en Suisse et à l'étranger, participer à toutes entreprises ou activités en Suisse et à l'Etranger, accorder des prêts ou des garanties à des sociétés ou des tiers, si cela favorise ses intérêts.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: MRH Sàrl
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006025890, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
MRH Sàrl, à Bex, CHE-347.914.771 (FOSC du 17.05.2022, p. 0/1005475796). Manca Erico, qui n'est plus associé-gérant et dont la signature est radiée, cède ses 40 parts de CHF 100, par 10 parts de CHF 100 à Rakowski Mateusz, désormais titulaire de 100 parts de CHF 100, et par 30 parts de CHF 100 à Hutin Grégoire, désormais titulaire de 100 parts de CHF 100;
Hutin Grégoire est maintenant à Vevey.
Numero di pubblicazione: HR01-1005475796, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
MRH Sàrl, à Bex, Route des Courtraits 26, 1880 Bex, CHE-347.914.771. Nouvelle société à responsabilité limitée.
Statuts:
09.05.2022.
But:
la société a pour but le commerce de verres;
l'import/export de verres;
l'exploitation d'une vitrerie;
prestation de services et travaux d'entretien de toutes sortes ainsi que le négoce de produits du secteur immobilier, à l'exception des opérations prohibées par la Loi fédérale sur l'aquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE).
La société peut, en rapport direct ou indirect avec son but:
exercer toutes activités financières, commerciales ou industrielles, mobilière ou immobilières, créer des succursales ou des filiales en Suisse et à l'étranger, participer à toutes entreprises ou activités en Suisse et à l'Etranger, accorder des prêts ou des garanties à des sociétés ou des tiers, si cela favorise ses intérêts.
Obligation de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.
Capital social:
CHF 20'000.
Associés-gérants avec signature collective à deux:
Rakowski Mateusz, de et à Morges, président, avec 90 parts de CHF 100, Hutin Grégoire, de France, à Lutry, avec 70 parts de CHF 100, et Manca Erico, de Vionnaz, à Monthey, avec 40 parts de CHF 100.
Organe de publication:
Feuille officielle suisse du commerce.
Communications aux associés:
par écrit ou par courriel. Selon déclaration du 09.05.2022, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.