Informazioni su Mount Holding SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Mount Holding SA
- Mount Holding SA a Delémont è una Società anonima nel ramo «Esercizio di una società partecipate». Mount Holding SA è attiva.
- L’azienda è stata costituita nel 22.06.2020.
- Tutte le mutazioni all'iscrizione nel registro di commercio si trovano su “Comunicati”. L’ultima modifica è avvenuta il 15.11.2023.
- L’IDI segnalata è CHE-150.285.851.
- Oltre all’azienda Mount Holding SA sono iscritte 19 altre aziende attive allo stesso indirizzo. Queste includono: Asquare Finance International Sàrl, Cabinet Fueg SA, CIPR SWISS Sàrl.
Dirigenza (1)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
22.06.2020
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Delémont
Ufficio del registro di commercio
JU
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-217.3.573.758-9
IDI/IVA
CHE-150.285.851
Ramo economico
Esercizio di una società partecipate
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
En Suisse et à l'étranger, l'acquisition, la détention, la gestion, l'administration et la réalisation de participations dans tous types d'entreprises, à l'exclusion des opérations prohibées par la LFAIE. La société pourra effectuer soit pour son propre compte, soit pour le compte de tiers, toutes opérations financières, commerciales industrielles, mobilières et immobilières (à l'exclusion des opérations prohibées par la LFAIE), en Suisse et à l'étranger, se rattachant directement ou indirectement au but principal. Elle peut également créer des succursales et des filiales, en Suisse et à l'étranger.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Mount Holding SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005885952, Ufficio del registro di commercio Giura, (670)
Mount Holding SA, à Delémont, CHE-150.285.851, société anonyme (No. FOSC 143 du 26.07.2022, Publ. 1005529697).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Spörri, Jonathan Francisco, de Thônex, à Chêne-Bougeries, administrateur, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Coletti, Giordano Vito, de Basel, à Blonay (Blonay - Saint-Légier), administrateur, avec signature individuelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1005529697, Ufficio del registro di commercio Giura, (670)
Mount Holding SA, précédemment à Fribourg, CHE-150.285.851, société anonyme (du 25.06.2020, Publ. 1004920080).
Modification des statuts:
20.07.2022.
Nouveau siège:
Delémont.
Nouvelle adresse:
Rue des Moulins 13, 2800 Delémont.
Nouvelles communications:
Communications aux actionnaires: par courrier recommandé ou par courriel.
Nouvelle restriction à la transmissibilité:
Restriction à la transmissibilité des actions nominatives: selon statuts.
Numero di pubblicazione: HR02-1005529205, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
Mount Holding SA, à Fribourg, CHE-150.285.851 (FOSC du 25.06.2020, p. 0/1004920080). Cette entité juridique est radiée du registre du commerce du canton de Fribourg par suite du transfert du siège à Delémont.