Indirizzo
c/o Albrik Meier
Klosterschürstrasse
5430 Wettingen
Informazioni su Milchproduzenten-Genossenschaft Wettingen
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Milchproduzenten-Genossenschaft Wettingen
- Milchproduzenten-Genossenschaft Wettingen a Wettingen è una Società cooperativa nel ramo «Produzione di commestibili». Milchproduzenten-Genossenschaft Wettingen è attiva.
- La dirigenza dell’Organizzazione Milchproduzenten-Genossenschaft Wettingen fondata il 03.05.1954 è composta da 5 persone.
- Tutte le modifiche passate possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF. L’ultima modifica nel registro di commercio c’è stata il 09.11.2010.
- Milchproduzenten-Genossenschaft Wettingen è iscritta nel cantone AG con l’IDI CHE-100.648.130.
Dirigenza (5)
i più recenti membri dell'amministrazione
Hans Benz,
Albrik Meier,
Hubert Egloff,
Pius Benz,
Ulrich Lüscher
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
03.05.1954
Forma giuridica
Società cooperativa
Domicilio legale dell'azienda
Wettingen
Ufficio del registro di commercio
AG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-400.5.908.141-3
IDI/IVA
CHE-100.648.130
Ramo economico
Produzione di commestibili
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Wahrung der Interessen der Mitglieder auf dem Wege genossenschaftlicher Selbsthilfe durch bestmögliche Verwertung der Milch, Förderung der milchwirtschaftlichen Technik und Förderung der beruflichen Kenntnisse und des genossenschaftlichen Geistes durch Veranstaltung von Vorträgen und Kursen.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Milchproduzenten-Genossenschaft Wettingen
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 5886520, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Milchproduzenten-Genossenschaft Wettingen, in Wettingen, CH-400.5.908.141-3, Genossenschaft (SHAB Nr. 75 vom 19.04.2006, S. 2, Publ. 3338550).
Statutenänderung:
04.10.2010.
Domizil neu:
c/o Albrik Meier, Klosterschürstrasse, 5430 Wettingen. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]. Gemäss Erklärung des Vorstandes vom 05.05.2010 untersteht die Genossenschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Numero di pubblicazione: 3338550, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Milchproduzenten-Genossenschaft Wettingen, in Wettingen, CH-400.5.908.141-3, Genossenschaft (SHAB Nr. 11 vom 16.01.1987, S. 180).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier-Schmid, Hans, von Wettingen, in Wettingen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Egloff, Paul, von Wettingen, in Wettingen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mächler, Karl, von Vorderthal, in Wettingen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Albrik, von Wettingen, in Würenlos, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Benz, Hans, von Wettingen, in Wettingen, Vizepräsident, ohne Zeichnungsberechtigung;
Egloff, Hubert, von Wettingen, in Wettingen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.