Informazioni su Milchgenossenschaft Biglen in Liquidation
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Milchgenossenschaft Biglen in Liquidation
- Milchgenossenschaft Biglen in Liquidation è attualmente in liquidazione e opera nel settore «Associazioni e federazioni». La sede si trova a Biglen.
- La dirigenza è composta di 2 persone.
- Su “Comunicati” potrà visualizzare tutte le mutazioni all’iscrizione nel registro di commercio. L’ultima mutazione ha avuto luogo il 24.09.2024.
- L’IDI segnalata è CHE-107.196.531.
Dirigenza (2)
i più recenti membri dell'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Liquidatore
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
15.04.1891
Forma giuridica
Società cooperativa
Domicilio legale dell'azienda
Biglen
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-035.5.008.780-0
IDI/IVA
CHE-107.196.531
Ramo economico
Associazioni e federazioni
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Genossenschaft bezweckt die wirtschaftliche Förderung der ihr angeschlossenen Mitglieder auf dem Wege genossenschaftlicher Selbsthilfe durch: eine möglichst vorteilhafte Sammlung der Milch und deren Verkauf sowie die Schaffung der entsprechenden baulichen und technischen Voraussetzungen oder die Beteiligung an entsprechenden Zweckgesellschaften; die allgemeine Förderung der Milchwirtschaft und Unterstützung von Massnahmen zur Hebung der Qualität von Milch und Milchprodukten sowie die Mitwirkung an Bestrebungen und Veranstaltungen verwandter Organisationen, soweit diese im Interesse der gesamten Milchwirtschaft liegen; die Vermietung von Gewerberäumen und Wohnungen; den Erwerb und die Veräusserung von Grundeigentum; die Förderung der beruflichen Kenntnisse der Mitglieder.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Milchgenossenschaft Biglen
- Käsereigenossenschaft Biglen
- Käsereigenossenschaft Biglen-Grippelen
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Milchgenossenschaft Biglen in Liquidation
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006136391, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Milchgenossenschaft Biglen in Liquidation, in Biglen, CHE-107.196.531, Genossenschaft (SHAB Nr. 173 vom 06.09.2024, Publ. 1006123514).
Domizil neu:
Die Gesellschaft hat ihr Domizil eingebüsst.
Numero di pubblicazione: HR02-1006123514, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Milchgenossenschaft Biglen, in Biglen, CHE-107.196.531, Genossenschaft (SHAB Nr. 252 vom 28.12.2020, Publ. 1005059086).
Firma neu:
Milchgenossenschaft Biglen in Liquidation.
Weitere Adressen:
c/o Cornelia Zürcher, Rüttihubelstrasse 556, 3077 Enggistein. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 12.06.2024 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Moser, Andres, von Arni (BE), in Biglen, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Sekretär oder Kassier;
Kübli-Bichsel, Liselotte, von Saanen und Sumiswald, in Biglen, Mitglied und Sekretärin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Gerber, Thomas, von Arni (BE), in Biglen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Moser, Christoph, von Arni (BE), in Biglen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zürcher, Cornelia, von Trachselwald, in Enggistein (Worb), Mitglied der Verwaltung und Kassierin, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung und Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten];
Krebs, Urs, von Kirchdorf (BE), in Biglen, Präsident der Verwaltung, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Sekretär oder Kassier].
Numero di pubblicazione: HR02-1005059086, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Milchgenossenschaft Biglen, in Biglen, CHE-107.196.531, Genossenschaft (SHAB Nr. 2 vom 06.01.2020, Publ. 1004796919).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schüpbach, Beat, von Landiswil, in Biglen, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Sekretär oder Kassier;
Frey, Walter, von Konolfingen, in Bigenthal (Walkringen), Mitglied der Verwaltung, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zürcher, Cornelia, von Trachselwald, in Enggistein (Worb), Mitglied der Verwaltung und Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Krebs, Urs, von Kirchdorf (BE), in Biglen, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Sekretär oder Kassier [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.