Informazioni su Meubles Rais SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Meubles Rais SA
- Meubles Rais SA ha sede a Develier, è attiva e opera nel ramo «Commercio di prodotti di elettrodomestici e prodotti simili».
- Il dirigenza è composto da ha una persona. L’azienda è stata costuita nel 14.02.1980.
- Il 25.08.2010 l’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata modificata per ultimo. In “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’azienda Meubles Rais SA è iscritta con l’IDI CHE-108.090.912.
Dirigenza (1)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
14.02.1980
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Develier
Ufficio del registro di commercio
JU
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-670.3.000.437-0
IDI/IVA
CHE-108.090.912
Ramo economico
Commercio di prodotti di elettrodomestici e prodotti simili
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Exploitation en gros et en détail d'un commerce de meubles, tapis, rideaux, literie, trousseaux, objets de décoration d'intérieur, ainsi que la fabrication, l'achat, la vente de tous les produits se rattachant au commerce de meubles.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
FIDAG Jura SA | Delémont | <2004 | 24.08.2010 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Georges Rais SA
- Rais Georges SA
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Meubles Rais SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 5784974, Ufficio del registro di commercio Giura, (670)
Georges Rais S.A., précédem. à Delémont, CH-670.3.000.437-0, Société anonyme (FOSC no 33 du 16.02.2000, p. 1075).
Modification des statuts:
21.07.2010.
Nouvelle raison sociale:
Meubles Rais SA.
Nouveau siège:
Develier.
Nouvelle adresse:
Route de Delémont 160, 2802 Develier.
Nouvelles communications aux actionnaires:
par lettre recommandée. Selon déclaration du conseil d'administration du 21.07.2010, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte.
Personnes et signatures radiées:
Rais, Jean-Claude, de Delémont, à Develier, président, avec signature individuelle;
Rais-Membrez, Rose-Marie, de Delémont et Develier, à Develier, secrétaire, avec signature individuelle;
Fiduciaire Juravenir SA, à Delémont, organe de révision.
Inscription ou modification de personne:
Rais, Delphine, de Delémont et Develier, à Asuel, administratrice unique, avec signature individuelle.
Ufficio del registro di commercio Giura, (670)
Georges Rais S.A., à D e l é m o n t, meubles, tapis, rideaux, literie, etc... Société anonyme (FOSC du 17.06.1996, no 115, p. 3577).
Personne et signature radiée:
Office comptable W. Wannier S.A., à Delémont, organe de révision.
Inscription ou modification de personne:
Fiduciaire Juravenir SA, à Delémont, organe de révision.
Ufficio del registro di commercio Giura, (670)
Georges Rais S.A., à Delémont, commerce de meubles, etc. (FOSC du 27.8.1981, no197, p.2750). Statuts modifiés le 30 mai 1996. Restriction à la transmissibilité des actions. Suppression de la disposition relative à un apport en nature. Claire Rais-Prince, présidente, a démissionné;
sa signature est radiée. Jean-Claude Rais, jusqu'ici secrétaire, est nommé président et Rose-Marie Rais-Membrez, de Delémont et Develier, à Develier, est nommée secrétaire. Signature individuelle des administrateurs.
Réviseur:
Office comptable W. Wannier S.A., Delémont.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.