Indirizzo
Av Jean-Jacques-Rousseau 7
2000 Neuchâtel
Informazioni su Merisant Company 2 Sàrl
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Merisant Company 2 Sàrl
- Merisant Company 2 Sàrl ha sede a Neuchâtel ed è attiva. Essa è una Società a garanzia limitata ed èattiva nel settore «Direzione aziendale e amministrazione».
- L’azienda è stata costituita nel 11.12.2000 e ha 5 persone nella dirigenza.
- L’azienda ha cambiato la propria iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 28.11.2023. Tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio sono disponibili su “Comunicati”.
- L'IDI della azienda è CHE-101.425.006.
- 8 altre aziende attive sono iscritte allo stesso indirizzo. Queste includono: biol conseils sa, succursale de Neuchâtel, ClicHome Sàrl, Clinique Matignon Suisse SA.
Dirigenza (5)
Amministrazione
Rajnish Ohri,
Bernardo Rigotti Fiaux,
Michael Heilig,
Ira Walter Schlussel
i più recenti aventi diritto di firma
Rajnish Ohri,
Bernardo Rigotti Fiaux,
Michael Heilig,
Ira Walter Schlussel
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
11.12.2000
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Neuchâtel
Ufficio del registro di commercio
NE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-645.1.010.034-6
IDI/IVA
CHE-101.425.006
Ramo economico
Direzione aziendale e amministrazione
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Achat, vente, production, manufacture, vente de biens de consommations; prise de participations dans d'autres sociétés; gestion de titres de participations, de licences, de brevets, et autre droit; activités financières dans ces domaines; elle peut accorder des financements aux sociétés qui lui sont affiliées, ainsi que des garanties, des sûretés personnelles ou des sûretés réelles sur ses actifs (y compris sur ses immeubles) pour garantir tous financements octroyés aux sociétés qui lui sont affiliées; elle peut participer à d'autres sociétés, créer des succursales ou des filiales en Suisse ou à l'étranger; elle peut acquérir, vendre et administrer des biens meubles ou immeubles, à l'exclusion des activités prohibées par la LFAIE (pour but complet, cf. statuts).
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Ernst & Young SA | Lausanne | 15.01.2015 |
Collegio dei revisori precedente (3)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
BDO SA | Vernier | 28.06.2011 | 14.01.2015 | |
BDO Visura International AG | Vernier | 24.11.2005 | 27.06.2011 | |
PricewaterhouseCoopers AG | Zürich | <2004 | 23.11.2005 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Merisant Company 2 Ltd Liab Co
- Merisant Company 2 GmbH
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Merisant Company 2 Sàrl
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005896001, Ufficio del registro di commercio Neuchâtel, (645)
Merisant Company 2 Sàrl , à Neuchâtel, CHE-101.425.006 (FOSC du 05.07.2023, p. 0/1005787836). Franklin Michael Elis n'est plus gérant et président;
ses pouvoirs sont radiés. Ohri Rajnish, gérant, nommé président, continue de signer individuellement.
Numero di pubblicazione: HR02-1005787836, Ufficio del registro di commercio Neuchâtel, (645)
Merisant Company 2 Sàrl, à Neuchâtel, CHE-101.425.006 (FOSC du 07.06.2023, p. 0/1005763191). Portwood Duane Andrew n'est plus gérant;
ses pouvoirs sont radiés. Rigotti Fiaux Bernardo, du Brésil, à Chicago, Illinois, Etats-Unis, est gérant avec signature individuelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1005763191, Ufficio del registro di commercio Neuchâtel, (645)
Merisant Company 2 Sàrl , à Neuchâtel, CHE-101.425.006 (FOSC du 07.11.2022, p. 0/1005598810). Manzone Albert Ange n'est plus gérant et président;
ses pouvoirs sont radiés. Franklin Michael Elis, des Etats-Unis, à Miami, FLoride, Etats-Unis, président, et Ohri Rajnish, d'Inde, à Dubaï, Emirats Arabes Unis, sont gérants avec signature individuelle.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.