Età dell'azienda
-Fatturato in CHF
-Capitale in CHF
-Collaboratori
-Marchi attivi
-Informazioni su Meister Verlag AG in Liquidation
Non sono disponibili informazioni perché l’azienda e stata cancellata.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleInformazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
29.08.1984
Cancellazione dal registro delle imprese
30.03.2016
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Zürich
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.3.910.182-5
IDI/IVA
CHE-103.154.947
Ramo economico
Esercizio di una editoria (analogo/digitale)
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Zweck der Gesellschaft ist die Herstellung, der Handel und der Vertrieb von Verlagserzeugnissen, insbesondere von solchen der Meister Verlagsgesellschaft m.b.H., München, und verwandter Gesellschaften. Die Gesellschaft bezweckt ferner die Herstellung und den Vertrieb von Sammlerartikeln aller Art, insbesondere aus Porzellan, Glas und Edelmetallen, die Werbevermittlung und die Werbeberatung sowie die Miete und Vermietung von Adressmaterial. Die Gesellschaft kann gewerblich Schutzrechte, Immaterialgüterrechte und Know-how erwerben und verwerten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die mit diesem zusammenhängen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (3)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
NOVISA Wirtschaftsprüfung AG | Zürich | 08.08.2013 | 29.03.2016 | |
NOVISA Steuerberatung GmbH | Zürich | 26.05.2011 | 07.08.2013 | |
PricewaterhouseCoopers AG | Zürich | <2004 | 05.07.2009 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Editions Meister SA en liquidation
- Edizioni Meister SA in liquidazione
- Meister Verlag AG
- Gesellschaft "Meister" Verlag AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Meister Verlag AG in Liquidation
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2747937, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Meister Verlag AG in Liquidation, in Zürich, CHE-103.154.947, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 51 vom 14.03.2014, Publ. 1397241). Die Liquidation ist beendet. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Numero di pubblicazione: 1397241, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Meister Verlag AG, in Zürich, CHE-103.154.947, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 151 vom 08.08.2013, Publ. 1018417).
Firma neu:
Meister Verlag AG in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Editions Meister SA en liquidation) (Edizioni Meister SA in liquidazione).
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 20.02.2014 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mair, Petra, deutsche Staatsangehörige, in München (DE), mit Einzelprokura.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tönnesson, Alf Martin, schwedischer Staatsangehöriger, in Malmö (SE), Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Rauch, Men, von Scuol, in Uitikon, Mitglied des Verwaltungsrates und Sekretär und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates und Sekretär mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 1018417, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Meister Verlag AG, in Zürich, CH-020.3.910.182-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 173 vom 06.09.2012, Publ. 6836990).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kuhn & Spörri Revisions & Treuhand GmbH (CH-020.4.000.281-0), in Zürich, Revisionsstelle;
Burgmann, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Herrsching (DE), mit Einzelprokura.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mair, Petra, deutsche Staatsangehörige, in München (DE), mit Einzelprokura;
NOVISA Wirtschaftsprüfung AG (CH-020.3.918.826-2), in Zürich, Revisionsstelle.