Succursale (1)
Informazioni su Mediwar AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Mediwar AG
- Mediwar AG ha sede a Muri AG ed è attiva. Essa è una Società anonima ed èattiva nel settore «Commercio di beni di consumo».
- La dirigenza dell’azienda Mediwar AG fondata il 24.11.1966 è composta da 5 persone.
- L’azienda ha cambiato la propria iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 21.05.2024. Tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio sono disponibili su “Comunicati”.
- L’IDI iscritta nel Registro di commercio AG è il seguente: CHE-107.838.714.
- MEDIK Hospital Design Swiss AG, UROMED Schweiz GmbH sono iscritte all’indirizzo uguale.
Dirigenza (5)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Daniel Jürg Vögeli,
Christoph Josef Waldispühl,
Simon Kilchenmann
i più recenti aventi diritto di firma
Audrey Isabelle Piégay Théresse,
Reto David Haller,
Daniel Jürg Vögeli,
Christoph Josef Waldispühl,
Simon Kilchenmann
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
24.11.1966
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Muri (AG)
Ufficio del registro di commercio
AG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.3.917.053-7
IDI/IVA
CHE-107.838.714
Ramo economico
Commercio di beni di consumo
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Handel mit medizintechnischen Instrumenten und Geräten für Spitäler, Aerzte und Wiederverkäufer sowie mit Artikeln für Krankenpflege und Rehabilitation; kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Liegenschaften erwerben, belasten und veräussern.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
KEEL + PARTNER AG | St. Gallen | 06.04.2020 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
'REVISION' Aktiengesellschaft | Zollikon | 18.03.2002 | 11.02.2020 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Mediwar AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006035945, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Mediwar AG, in Muri (AG), CHE-107.838.714, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 194 vom 06.10.2023, Publ. 1005854853).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Matthey-de-l'Endroit, Steeves Cédric, von Le Locle, in Froideville, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005854853, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Mediwar AG, in Muri (AG), CHE-107.838.714, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 173 vom 07.09.2023, Publ. 1005833232).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Théresse, Audrey Isabelle, französische Staatsangehörige, in Divonne les bains (FR), mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied oder dem Geschäftsführer [bisher: Piégay, Audrey Isabelle].
Numero di pubblicazione: HR02-1005833232, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Mediwar AG, in Muri (AG), CHE-107.838.714, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 43 vom 02.03.2023, Publ. 1005691444).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schatzl, Harald, von Lugano, in Arni (AG), mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied oder dem Geschäftsführer.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.