Informazioni su Medicel AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Medicel AG
- Medicel AG è una Società anonima con sede a Altenrhein. Medicel AG appartiene al settore «Fabbricazione di prodotti medicali» ed è attualmente attiva.
- Medicel AG ha 6 persone nella dirigenza.
- Su “Comunicati” troverà tutte le modifiche nel registro di commercio, l’ultima delle quali è stata effettuata il 11.09.2024.
- L’IDI iscritta nel Registro di commercio SG è il seguente: CHE-108.412.625.
- 9 marchi o applicazioni per marchi dell'azienda Medicel AG sono registrati all'IPI.
Dirigenza (6)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Amministrazione
Claudine Daniele Segonds,
Outi Helena Armstrong,
Wenke Amberg,
Mauro Bühler,
Tobias Maier
i più recenti aventi diritto di firma
Claudine Daniele Segonds,
Outi Helena Armstrong,
Claire Charlotte Ferguson,
Wenke Amberg,
Mauro Bühler
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
18.01.1996
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Thal
Ufficio del registro di commercio
SG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-320.3.043.609-0
IDI/IVA
CHE-108.412.625
Ramo economico
Fabbricazione di prodotti medicali
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Internationaler Handel mit medizinischen Produkten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie Grundstücke, beschränkte dingliche Rechte und Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
PricewaterhouseCoopers AG | St. Gallen | 11.12.2017 |
Collegio dei revisori precedente (3)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Deloitte AG | Zürich | 24.04.2014 | 10.12.2017 | |
GMTC Treuhand & Consulting AG | St. Gallen | 27.07.2006 | 23.04.2014 | |
advanto treuhand ag | Herisau | <2004 | 26.07.2006 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Marchi
Marchio | Data di registrazione | Stato | Numero |
---|---|---|---|
BICEL | 03.09.2024 | attivo | 10676/2024 |
DUALCEL | 03.09.2024 | attivo | 10677/2024 |
Ultimi comunicati FUSC: Medicel AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006127214, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Medicel AG, in Thal, CHE-108.412.625, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 155 vom 14.08.2023, Publ. 1005815868).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dockhorn, Volker, deutscher Staatsangehöriger, in Berg SG, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Segonds, Claudine, französische Staatsangehörige, in Haldenstein (Chur), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005815868, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Medicel AG, in Thal, CHE-108.412.625, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 156 vom 15.08.2022, Publ. 1005541114).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Armstrong, Outi Helena, von Meyrin, in Basel, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005541114, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Medicel AG, in Thal, CHE-108.412.625, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 165 vom 26.08.2021, Publ. 1005278280).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wong, Aldous, chinesischer Staatsangehöriger, in Shanghai (CN), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ferguson, Claire Charlotte, britische Staatsangehörige, in Hampshire (GB), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.